EP0850496 - DISPOSITIF D'EMISSION A ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.02.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.02.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.03.2003 [2003/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES 2, Place Maurice Quentin 75001 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1998/27] | Pour tous les Etats désignés CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES 2, Place Maurice-Quentin 75001 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
DIEZ, Hubert 8, rue du Bocage F-31490 Léguevin / FR | [1998/27] | Mandataire(s) | Martin, Jean-Jacques Cabinet Régimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Précédent [1998/27] | Martin, Jean-Jacques Cabinet REGIMBEAU 26, Avenue Kléber 75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 97932866.3 | 09.07.1997 | [1998/27] | WO1997FR01243 | Numéro de priorité, date | FR19960008601 | 10.07.1996 Format original publié: FR 9608601 | [1998/27] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9801920 | Date: | 15.01.1998 | Langue: | FR | [1998/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0850496 | Date: | 01.07.1998 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 15.01.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0850496 | Date: | 03.04.2002 | Langue: | FR | [2002/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.01.1998 | Classification | IPC: | H01Q1/36, H01Q11/08 | [1998/27] | CPC: |
H01Q11/08 (EP,US);
H01Q1/362 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB, IT [1998/27] | Titre | Allemand: | SENDEVORRICHTUNG MIT RUNDSTRAHLENDER ANTENNE | [1998/27] | Anglais: | TRANSMISSION DEVICE WITH OMNIDIRECTIONAL ANTENNA | [1998/27] | Français: | DISPOSITIF D'EMISSION A ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE | [1998/27] | Entrée dans la phase régionale | 30.03.1998 | Taxe nationale de base payée | 30.03.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.07.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.07.1998 | Requête en examen déposée [1998/37] | 01.06.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.09.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.2001 | Taxe de délivrance payée | 26.11.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2953786 (KRAUSE LLOYD O) [A] 1-10 * column 7, line 3 - column 9, line 70; figures 1-9 *; | [A]US3263233 (ERICH SPITZ) [A] 1 * column W *; | [A]DE1441599 (CHU LAN JEN) [A] 1 * figures 1-3; claims 1-9 *; | [A]DE1541461 (CSF) [A] 1* figures 1-4; claims 1-7 *; | [A]EP0320404 (CENTRE NAT ETD SPATIALES [FR]) [A] 1-10 * column 1, line 32 - column 3, line 27; figures 1A-2A * |