EP0922342 - PERFECTIONNEMENTS RELATIFS A DES SYSTEMES DE TRANSMISSION A PORTEUSES MULTIPLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.12.2003 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 20.02.2008 [2008/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics N.V. World Trade Center, Strawinskylaan 1725 1077 XX Amsterdam / NL | [N/P] |
Précédent [2001/32] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics N.V. World Trade Center, Strawinskylaan 1725 1077 XX Amsterdam / NL | ||
Précédent [1999/24] | Pour tous les Etats désignés TELIA AB Marbackagatan 11 123 86 Farsta / SE | Inventeur(s) | 01 /
ISAKSSON, Mikael Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 02 /
JOHANSSON, Magnus Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 03 /
TONVALL, Harry Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 04 /
OLSSON, Lennart Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 05 /
STEFANSSON, Tomas Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 06 /
ÖHMAN, Hans Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 07 /
BAHLENBERG, Gunnar Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 08 /
ISAKSSON, Anders Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 09 /
ÖKVIST, Göran Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 10 /
LJUNGGREN, Lis-Marie Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 11 /
NORDSTRÖM, Tomas Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 12 /
ISAKSSON, Lars-Ake Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 13 /
BENGTSSON, Daniel Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 14 /
HAKANSSON, Siwert Telia Research AB,Aurorum 6 S-977 75 Lulea / SE | 15 /
WEN, Ye Telia Research AB Aurorum 6, S-977 75 Lulea / SE | [1999/24] | Mandataire(s) | Akerman, Mårten Lennart Albihns.Zacco Studentgatan 4 Box 4289 203 14 Malmö / SE | [N/P] |
Précédent [1999/24] | Akerman, Marten Lennart Albihns Patentbyra Malmö AB P.O.Box 4289 203 14 Malmö 4 / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97939276.8 | 01.09.1997 | [1999/24] | WO1997SE01452 | Numéro de priorité, date | SE19960003189 | 02.09.1996 Format original publié: SE 9603189 | [1999/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9810547 | Date: | 12.03.1998 | Langue: | EN | [1998/10] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0922342 | Date: | 16.06.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.03.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0922342 | Date: | 29.01.2003 | Langue: | EN | [2003/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 07.05.1998 | Classification | IPC: | H04L5/06, H04L27/26 | [1999/24] | CPC: |
H04L27/2675 (EP,US);
H04L27/2656 (EP,US);
H04L27/2657 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/24] | Titre | Allemand: | VERBESSERUNGEN IN, ODER IN BEZUG AUF MEHRTRÄGERÜBERTRAGUNGSSYSTEME | [1999/24] | Anglais: | IMPROVEMENTS IN, OR RELATING TO, MULTI-CARRIER TRANSMISSION SYSTEMS | [1999/24] | Français: | PERFECTIONNEMENTS RELATIFS A DES SYSTEMES DE TRANSMISSION A PORTEUSES MULTIPLES | [1999/24] | Entrée dans la phase régionale | 06.04.1999 | Taxe nationale de base payée | 06.04.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.04.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.03.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 06.04.1999 | Requête en examen déposée [1999/24] | 15.03.2001 | Requête en examen accéléré déposée | 21.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.05.2001 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 14.11.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.03.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.05.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.11.2002 | Taxe de délivrance payée | 21.11.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 29.01.2003 | BE | 29.01.2003 | CH | 29.01.2003 | FI | 29.01.2003 | GR | 29.01.2003 | IT | 29.01.2003 | LI | 29.01.2003 | NL | 29.01.2003 | DK | 29.04.2003 | PT | 29.04.2003 | SE | 29.04.2003 | ES | 30.07.2003 | IE | 01.09.2003 | LU | 01.09.2003 | MC | 30.09.2003 | [2008/08] |
Précédent [2005/02] | AT | 29.01.2003 | |
BE | 29.01.2003 | ||
CH | 29.01.2003 | ||
FI | 29.01.2003 | ||
GR | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
DK | 29.04.2003 | ||
PT | 29.04.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
IE | 01.09.2003 | ||
LU | 01.09.2003 | ||
MC | 30.09.2003 | ||
Précédent [2004/40] | AT | 29.01.2003 | |
BE | 29.01.2003 | ||
CH | 29.01.2003 | ||
FI | 29.01.2003 | ||
GR | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
DK | 29.04.2003 | ||
PT | 29.04.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
IE | 01.09.2003 | ||
LU | 01.09.2003 | ||
Précédent [2004/39] | AT | 29.01.2003 | |
BE | 29.01.2003 | ||
CH | 29.01.2003 | ||
FI | 29.01.2003 | ||
GR | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
DK | 29.04.2003 | ||
PT | 29.04.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
LU | 01.09.2003 | ||
Précédent [2004/10] | AT | 29.01.2003 | |
BE | 29.01.2003 | ||
CH | 29.01.2003 | ||
FI | 29.01.2003 | ||
GR | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
DK | 29.04.2003 | ||
PT | 29.04.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Précédent [2004/04] | AT | 29.01.2003 | |
CH | 29.01.2003 | ||
FI | 29.01.2003 | ||
GR | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
DK | 29.04.2003 | ||
PT | 29.04.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Précédent [2004/02] | AT | 29.01.2003 | |
CH | 29.01.2003 | ||
FI | 29.01.2003 | ||
GR | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
DK | 29.04.2003 | ||
PT | 29.04.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
Précédent [2003/47] | AT | 29.01.2003 | |
CH | 29.01.2003 | ||
FI | 29.01.2003 | ||
GR | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
PT | 29.04.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
Précédent [2003/46] | CH | 29.01.2003 | |
FI | 29.01.2003 | ||
GR | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
PT | 29.04.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
Précédent [2003/43] | CH | 29.01.2003 | |
FI | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
PT | 29.04.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
Précédent [2003/41] | CH | 29.01.2003 | |
FI | 29.01.2003 | ||
LI | 29.01.2003 | ||
NL | 29.01.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
Précédent [2003/40] | CH | 29.01.2003 | |
LI | 29.01.2003 | ||
SE | 29.04.2003 | ||
Précédent [2003/30] | SE | 29.04.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5444697 (LEUNG CYBIL S [CA], et al); | [A]EP0689313 (NEC CORP [JP], et al); | [A]WO9602991 (AMATI COMMUNICATIONS INC [US], et al) |