EP1002435 - SYSTEME ET PROCEDE D'INSERTION ET D'EXTRACTION DE NUMEROS DE TELEPHONE A PARTIR D'UN MESSAGE TEXTUEL TRANSMIS PAR TELEPHONIE SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.12.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.12.2006 | Demande réputée retirée | publié le 03.01.2007 [2007/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [N/P] |
Précédent [2000/21] | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | Inventeur(s) | 01 /
COAD, Michael, T. 13817 Goodman Street Overland Park, KS 66223 / US | 02 /
KENAGY, Jason, B. 7529 Herschel Avenue 2 La Jolla, CA 92037 / US | [2000/21] | Mandataire(s) | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2002/30] | Dunlop, Hugh Christopher, et al R G C Jenkins &Co., 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Précédent [2000/21] | Whitten, George Alan, et al R.G.C. Jenkins & Co., 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97940730.1 | 28.08.1997 | [2000/21] | WO1997US15370 | Numéro de priorité, date | US19960705467 | 29.08.1996 Format original publié: US 705467 | [2000/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9809463 | Date: | 05.03.1998 | Langue: | EN | [1998/09] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1002435 | Date: | 24.05.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.03.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.05.1998 | Classification | IPC: | H04Q7/32, H04M1/57, H04M1/00 | [2000/21] | CPC: |
H04W76/10 (EP,US);
H04M1/7243 (EP,US);
H04M1/27475 (EP,US);
H04M1/724 (EP,US);
H04M2250/68 (EP,US);
H04W4/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/21] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR EINFÄDELUNG UND GEWINNUNG VON TELEFONRUFNUMMERN IN SCHNURLOSEN TEXTNACHRICHTEN | [2000/21] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR THE INSERTION AND EXTRACTION OF TELEPHONE NUMBERS FROM A WIRELESS TEXT MESSAGE | [2000/21] | Français: | SYSTEME ET PROCEDE D'INSERTION ET D'EXTRACTION DE NUMEROS DE TELEPHONE A PARTIR D'UN MESSAGE TEXTUEL TRANSMIS PAR TELEPHONIE SANS FIL | [2000/21] | Entrée dans la phase régionale | 25.03.1999 | Taxe nationale de base payée | 25.03.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.03.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.02.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 25.03.1999 | Requête en examen déposée [2000/21] | 14.12.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.06.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/01] | 01.08.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 09.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 07.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US4747122 (BHAGAT JAI P [US], et al) [Y] 1-26 * column W *; | [Y]US4994797 (BREEDEN ROBERT L [US]) [Y] 1-26 * the whole document *; | [X]EP0458563 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [X] 1-26 * the whole document *; | [A]WO9214329 (TELENOKIA OY [FI]) [A] 1,7,14,17,24* page 14, line 24 - page 15, line 30 * |