EP0928336 - FRAGMENTS DE PROTEINE CHAPERON [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 01.04.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.04.2005 | Retrait de la demande | publié le 18.05.2005 [2005/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MEDICAL RESEARCH COUNCIL 20 Park Crescent London W1N 4AL / GB | [1999/28] | Inventeur(s) | 01 /
FERSHT, Alan R., MRC Unit for Prot. Func. Design dUniv. of Cambridge, LensfieldRoad Cambridge CB2 1EW / GB | 02 /
ZAHN, Ralph, MRC Unit for Protein Function Design University of Cambridge, Lensfield Road Cambridge CB2 1EW / GB | 03 /
ALTAMIRANO, Myriam Marlenne 302 Hills Road Cambridge CB2 2QG / GB | [1999/28] | Mandataire(s) | Maschio, Antonio D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [1999/28] | Maschio, Antonio D Young & Co, 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97943058.4 | 26.09.1997 | [1999/28] | WO1997GB02652 | Numéro de priorité, date | GB19960020243 | 26.09.1996 Format original publié: GB 9620243 | WO1996GB02980 | 03.12.1996 Format original publié: PCT/GB96/02980 | [1999/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9813496 | Date: | 02.04.1998 | Langue: | EN | [1998/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0928336 | Date: | 14.07.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.04.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.04.1998 | Classification | IPC: | C12N15/31, C12N15/70, C12N1/21, C07K1/113, C07K14/245, C07K16/12, A61K38/16, // (C12N1/21, C12R1:19) | [1999/28] | CPC: |
C07K1/1133 (EP,US);
A61P25/28 (EP);
C07K14/245 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/28] | Titre | Allemand: | CHAPERON-FRAGMENTE | [1999/28] | Anglais: | CHAPERONE FRAGMENTS | [1999/28] | Français: | FRAGMENTS DE PROTEINE CHAPERON | [1999/28] | Entrée dans la phase régionale | 22.04.1999 | Taxe nationale de base payée | 22.04.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.04.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.04.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 22.04.1999 | Requête en examen déposée [1999/28] | 23.03.2005 | Demande retirée par le demandeur [2005/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 09.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DX]EP0650975 (NIPPON OIL CO LTD [JP]) [DX] 1-7,11,12,18,38-40 * example -; claim - *; | [DX] - Y. MAKINO ET AL., "Truncated GroEL monomer has the ability to promote folding of rhodanese without GroES and ATP", FEBS LETTERS, AMSTERDAM NL, (19931227), vol. 336, no. 2, pages 363 - 367, XP002037451 [DX] 1-7,11,12,38-40 * page 365, column R, paragraph 2 - page 366, column R, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(93)80838-L | [A] - Z.W. WHITE ET AL., "A Monomeric Variant of GroEL Binds Nucleotides but Is Inactive as a Molecular Chaperone", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, BALTIMORE, MD US, (19950901), vol. 270, no. 35, pages 20404 - 20409, XP002037452 [A] 2 * page 20407, column R, paragraph 2 - page 20409, column L, paragraph L * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.270.35.20404 | [DX] - H. TAGUCHI ET AL., "Monomeric Chaperonin-60 and Its 50-kDa Fragment Possess the Ability to Interact with Non-native Proteins, to Suppress Aggregation, and to Promote Protein Folding", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, BALTIMORE, MD US, (19940318), vol. 269, no. 11, pages 8529 - 8534, XP002037453 [DX] 1-7 * page 8533, column L, paragraph 2 - page 8534, column R, paragraph 1 * | [T] - R. ZAHN ET AL., "Chaperone activity and structure of monomeric polypeptide binding domains of GroEL", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, WASHINGTON US, (19961224), vol. 93, no. 26, pages 15024 - 15029, XP002037454 [T] 1-50 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.93.26.15024 |