Etats contractants désignés | AT | | BE | | CH | | DE | | DK | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | IE | | IT | | LI | | LU | | MC | | NL | | PT | | SE | | Procédure d'examen | 23.03.2005 | Demande retirée par le demandeur
[2005/20] | Entrée dans la phase régionale | 22.04.1999 | Taxe nationale de base payée | | 22.04.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 22.04.1999 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 09.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 14.07.1999 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Date de l'événement: | 14.07.1999 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19990422 | | Date de l'événement: | 18.05.2005 | | Description de l'événement: | APPLICATION WITHDRAWN | Effective DATE: | 20050323 | | Date de l'événement: | 28.05.1999 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 01.04.2005 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN | |