EP0872810 - PROCEDE ET APPAREIL DE DETECTION DE DEFAUTS DE RAIES SUR DES DOCUMENTS IMPRIMES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.10.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.10.2008 | Demande réputée retirée | publié le 26.11.2008 [2008/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-Chome, Shinjuku-Ku Tokyo 162 / JP | [1998/43] | Inventeur(s) | 01 /
SATOU, Hiroshi, Dai Nippon Printing Co., Ltd 1-1, Ichigayakaga-cho 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo 162 / JP | 02 /
SAKATA, Hideto, Dai Nippon Printing Co., Ltd 1-1, Ichigayakaga-cho 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo 162 / JP | 03 /
SOEDA, Masahiko, Dai Nippon Printing Co., Ltd 1-1, Ichigayakaga-cho 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo 162 / JP | 04 /
HAYASHI, Kenta, Dai Nippon Printing Co., Ltd 1-1, Ichigayakaga-cho 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo 162 / JP | [1998/43] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1998/43] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97943155.8 | 08.10.1997 | [1998/43] | WO1997JP03611 | Numéro de priorité, date | JP19960268375 | 09.10.1996 Format original publié: JP 26837596 | JP19960319230 | 29.11.1996 Format original publié: JP 31923096 | JP19970212976 | 07.08.1997 Format original publié: JP 21297697 | JP19970213211 | 07.08.1997 Format original publié: JP 21321197 | JP19970213212 | 07.08.1997 Format original publié: JP 21321297 | [1998/43] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9815919 | Date: | 16.04.1998 | Langue: | EN | [1998/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0872810 | Date: | 21.10.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.04.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 16.04.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.03.2000 | Classification | IPC: | G06T7/00, G06T5/00, G06K9/00 | [2008/03] | CPC: |
G06T7/0004 (EP,US);
B41F33/0036 (EP,US);
G06T2207/30144 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/43] | G06T7/00 | Etats contractants désignés | CH, DE, FR, IT, LI [1998/43] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERKENNEN VON STREIFENDEFEKTEN IN DRUCKSACHEN | [1998/43] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING STRIPE DEFECTS On PRINTED MATTER | [1998/43] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL DE DETECTION DE DEFAUTS DE RAIES SUR DES DOCUMENTS IMPRIMES | [1998/43] | Entrée dans la phase régionale | 08.06.1998 | Traduction produite | 08.06.1998 | Taxe nationale de base payée | 08.06.1998 | Taxe de recherche payée | 08.06.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.06.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.06.1998 | Requête en examen déposée [1998/43] | 20.08.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.12.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.01.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.02.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/48] | 07.07.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 30.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]JPH07175926 (TOPPAN PRINTING CO LTD); | [A]JPH03264359 (TOPPAN PRINTING CO LTD); | [A]JPS6319078 (TOSHIBA CORP); | [Y]JPH07234933 (NEC CORP) |