EP0938721 - PROCEDE ET APPAREIL SERVANT A ACTIVER DES MARQUEURS MAGNETOMECANIQUES D'UN SYSTEME ELECTRONIQUE DE SURVEILLANCE D'ARTICLES, TOUT EN EMPECHANT LA FORMATION DE CHAMP DE DEMAGNETISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.02.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 20.08.2008 [2008/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sensormatic Electronics Corporation 6600 Congress Avenue Boca Raton, Florida 33487 / US | [2004/02] |
Précédent [1999/35] | Pour tous les Etats désignés Sensormatic Electronics Corporation 951 Yamato Road, P.O. Box 31 07 00 Boca Raton, FL 33431-0700 / US | Inventeur(s) | 01 /
COPELAND, Richard, L. 20777 Ramita Trail Boca Raton, FL 33433 / US | 02 /
LIAN, Ming, R. 22252 Collington Drive Boca Raton, FL 33428 / US | [1999/35] | Mandataire(s) | Hafner, Dieter, et al Patentanwaltskanzlei Dr. D. Hafner Schleiermacherstrasse 25 90491 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2008/34] | Hafner, Dieter, et al Patentanwaltskanzlei Dr. D. Hafner Schleiermacherstrasse 25 90491 Nürnberg / DE | ||
Précédent [2005/27] | Hafner, Dieter, Dr., et al Hafner & Partner GbR Patent-/Rechtsanwälte Schleiermacherstrasse 25 90491 Nürnberg / DE | ||
Précédent [1999/35] | Hafner, Dieter, Dr. Dipl.-Phys. Ostendstrasse 132 90482 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97943324.0 | 12.09.1997 | [1999/35] | WO1997US16374 | Numéro de priorité, date | US19960745829 | 12.11.1996 Format original publié: US 745829 | [1999/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9821700 | Date: | 22.05.1998 | Langue: | EN | [1998/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0938721 | Date: | 01.09.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0938721 | Date: | 28.03.2007 | Langue: | EN | [2007/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 22.05.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.03.2002 | Classification | IPC: | G08B13/24 | [2006/45] | CPC: |
G08B13/2408 (EP,US);
G08B13/2411 (EP,US);
G08B13/2434 (EP,US);
G08B13/2437 (EP,US);
G08B13/244 (EP,US);
G08B13/2442 (EP,US)
|
Précédent IPC [2002/16] | G08B13/187, G08B13/24 | ||
Précédent IPC [1999/35] | G08B13/187 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [1999/35] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR AKTIVIERUNG MAGNETOMECHANISCHER EAS-MARKIERUNGSELEMENTE OHNE ENTMAGNETISIERUNGSFELDERZEUGUNG | [2006/45] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR ACTIVATING MAGNETOMECHANICAL EAS MARKERS WHILE PREVENTING FORMATION OF DEMAGNETIZATION FIELD | [1999/35] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL SERVANT A ACTIVER DES MARQUEURS MAGNETOMECANIQUES D'UN SYSTEME ELECTRONIQUE DE SURVEILLANCE D'ARTICLES, TOUT EN EMPECHANT LA FORMATION DE CHAMP DE DEMAGNETISATION | [1999/35] |
Précédent [1999/35] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR AKTIVIERUNG MAGNETOMECHANISCHER, ENTMAGNETISIERUNGSFELDERZEUGUNG VERHINDERNDER EAS-MARKIERUNGSELEMENTE | Entrée dans la phase régionale | 08.05.1999 | Taxe nationale de base payée | 08.05.1999 | Taxe de recherche payée | 08.05.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.05.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.05.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 08.05.1999 | Requête en examen déposée [1999/35] | 06.11.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.05.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.02.2007 | Taxe de délivrance payée | 09.02.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.01.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 21.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]US4510489 (ANDERSON III PHILIP M [US], et al); | [A]US5469140 (LIU NEN-CHIN [US], et al); | [A]US5494550 (BENGE S EUGENE [US]); | [A]US5495230 (LIAN MING-REN [US]); | [A]US5602528 (WITCHGER WILLIAM J [US]) |