EP0882939 - TUBE CHAUFFANT POUR ABSORBEUR ET PROCEDE DE FABRICATION CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.05.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.05.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.06.2004 [2004/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SANYO ELECTRIC CO. LTD 5-5, Keihan-Hondori 2-chome Moriguchi-shi Osaka-fu 570 / JP | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO LIGHT METAL INDUSTRIES, LTD. 5-11-3, Shimbashi, Minato-ku Tokyo 105 / JP | [N/P] |
Précédent [1998/50] | Pour tous les Etats désignés SANYO ELECTRIC CO. LTD 5-5, Keihan-Hondori 2-chome Moriguchi-shi, Osaka-fu 570 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés SUMITOMO LIGHT METAL INDUSTRIES, LTD. 5-11-3, Shimbashi, Minato-ku Tokyo 105 / JP | Inventeur(s) | 01 /
YAMAZAKI, Shiguma, Sanyo Electric Co., Ltd 5-5, Keihan-Hondori 2-chome Moriguchi City, Osaka 570 / JP | 02 /
SASAKI, Naoe, Sumitomo Light Metal Industries, Ltd 11-3, Shinbashi 5-chome, Minato-ku Tokyo 105 / JP | 03 /
EGUCHI, Akio, Sumitomo Light Metal Industries, Ltd 11-3, Shinbashi 5-chome, Minato-ku Tokyo 105 / JP | [1998/50] | Mandataire(s) | Pellmann, Hans-Bernd, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1998/50] | Pellmann, Hans-Bernd, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97947889.8 | 10.12.1997 | [1998/50] | WO1997JP04554 | Numéro de priorité, date | JP19960333319 | 13.12.1996 Format original publié: JP 33331996 | [1998/50] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9826239 | Date: | 18.06.1998 | Langue: | EN | [1998/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0882939 | Date: | 09.12.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.06.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0882939 | Date: | 09.07.2003 | Langue: | EN | [2003/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 18.06.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.12.1999 | Classification | IPC: | F25B37/00, F28F1/06, F28F1/12, B21D53/06 | [1998/50] | CPC: |
B21C37/20 (EP);
B21D15/00 (EP);
F25B37/00 (EP,KR);
F28D3/02 (EP);
F28F1/06 (EP);
F28F1/42 (EP);
| Etats contractants désignés | IT [1998/50] | Titre | Allemand: | HEIZROHR FÜR ABSORBER UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG | [1998/50] | Anglais: | HEATING TUBE FOR ABSORBER AND METHOD OF MANUFACTURING SAME | [1998/50] | Français: | TUBE CHAUFFANT POUR ABSORBEUR ET PROCEDE DE FABRICATION CORRESPONDANT | [1998/50] | Entrée dans la phase régionale | 13.08.1998 | Traduction produite | 13.08.1998 | Taxe nationale de base payée | 13.08.1998 | Taxe de recherche payée | 13.08.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.08.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.08.1998 | Requête en examen déposée [1998/50] | 04.12.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.04.2003 | Taxe de délivrance payée | 04.04.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.04.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [Y]JPH0745994B ; | [Y]JPH06159862 (SANYO ELECTRIC CO, et al); | [Y]JPH08159605 (KOBE STEEL LTD); | [Y]JPH07218037 (FURUKAWA ELECTRIC CO LTD); | [A]JPH0724522 (SANYO ELECTRIC CO, et al); | [A]JPS636363 (TOKYO GAS CO LTD, et al) | par le demandeur | JPH0289270 | JPH02176378 | JPH07111287 | JPH0724522 |