EP1023595 - PROCEDE ET SYSTEME DE TRAITEMENT DE SIGNAUX DE MESURE POUR L'OBTENTION D'UNE VALEUR CONCERNANT UN PARAMETRE PHYSIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.10.2007 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.10.2007 | Demande réputée retirée | publié le 28.11.2007 [2007/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Perceptron, Inc. 47827 Halyard Drive Plymouth, MI 48170-2461 / US | [2000/31] | Inventeur(s) | 01 /
DIXON, John, W. Apartment 14 1309 Huron River Drive Ypsilanti, MI 48197 / US | 02 /
WHITE, Jeffrey, S. Apartment 9 2104 Glencoe Hills Drive Ann Arbor, MI 48108 / US | 03 /
LAPLANT, Frederick, P. 213 Miller Ann Arbor, MI 48104 / US | [2000/31] | Mandataire(s) | Lippert, Hans-Joachim, et al Lippert, Stachow & Partner Patentanwälte Postfach 30 02 08 51412 Bergisch Gladbach / DE | [N/P] |
Précédent [2000/31] | Lippert, Hans-Joachim, Dipl.-Ing., et al Lippert, Stachow, Schmidt & Partner, Patentanwälte, Postfach 30 02 08 51412 Bergisch Gladbach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97951456.9 | 21.11.1997 | [2000/31] | WO1997US21308 | Numéro de priorité, date | US19960003171P | 22.11.1996 Format original publié: US 3171 P | US19960003200P | 22.11.1996 Format original publié: US 3200 P | [2000/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9822814 | Date: | 28.05.1998 | Langue: | EN | [1998/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1023595 | Date: | 02.08.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.05.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.05.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.05.2003 | Classification | IPC: | G01N29/08, G01N29/10, G01B11/06, G01B17/02, G01N29/24 | [2003/15] | CPC: |
G01B11/0666 (EP,US);
G01B17/025 (EP,US);
G01N21/1702 (EP,US);
G01N29/0681 (EP,US);
G01N29/225 (EP,US);
G01N29/2418 (EP,US);
G01N29/348 (EP,US);
G01N29/42 (EP,US);
G01N29/46 (EP,US);
G01N29/50 (EP,US);
G01N2291/014 (EP,US);
G01N2291/0228 (EP,US);
G01N2291/0231 (EP,US);
G01N2291/0237 (EP,US);
G01N2291/0251 (EP,US);
G01N2291/02818 (EP,US);
G01N2291/02854 (EP,US);
G01N2291/0421 (EP,US);
|
Précédent IPC [2000/31] | G01N29/08, G01N29/10 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/31] | Titre | Allemand: | METHODE UND GERÄT ZUR SIGNALVERARBEITUNG ZUR ERLANGUNG EINES PHYSIKALISCHEN PARAMETERS | [2000/31] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING MEASUREMENT SIGNALS TO OBTAIN A VALUE FOR A PHYSICAL PARAMETER | [2000/31] | Français: | PROCEDE ET SYSTEME DE TRAITEMENT DE SIGNAUX DE MESURE POUR L'OBTENTION D'UNE VALEUR CONCERNANT UN PARAMETRE PHYSIQUE | [2000/31] | Entrée dans la phase régionale | 12.05.1999 | Taxe nationale de base payée | 12.05.1999 | Taxe de recherche payée | 12.05.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.05.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.05.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 12.05.1999 | Requête en examen déposée [2000/31] | 14.01.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.06.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.07.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/48] | 09.07.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2006 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5504695 (YOSHIDA KIYOSHI [JP], et al) [X] 1,3-11,20,22-30 * abstract * * column 1, line 8 - column 27, line 6 *; | [X]US3994586 (SHARKINS ALLEN J, et al) [X] 1,3-10,20,22-29 * column 1, line 6 - column 7, line 56 * * abstract *; | [X]JPS5880506 ; | [A]US4709357 (MAKI JR VOLDI E [US]) [A] 1-8,20-27 * abstract * * column 2, line 46 - column 7, line 5 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830804), vol. 007, no. 176, Database accession no. (P - 214), & JP58080506 A 19830514 (HITACHI ZOSEN KK) [X] 1,20 * abstract * | Recherche internationale | [X]US3580056 (WARNER ROBERT F); | [X]US4379226 (SICHLING GEORG H, et al); | [X]US4452082 (MIWA HIROHIDE [JP]); | [X]US4625556 (TSUKAHARA YUSUKE [JP], et al); | [A]US4704905 (ARORA ARVIND [US]); | [X]US4709357 (MAKI JR VOLDI E [US]); | [X]US5271274 (KHURI-YAKUB B T [US], et al); | [XP]US5663502 (NAGASHIMA YOSHIAKI [JP], et al) |