EP1018041 - ECRAN POUR PROJECTION LASER FRONTALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.04.2004 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.04.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.06.2004 [2004/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EADS Deutschland GmbH Willy-Messerschmitt-Strasse 85521 Ottobrunn / DE | Pour tous les Etats désignés HSM Holographic Systems München GmbH Melchior-Huber-Strasse 25 85652 Ottersberg / DE | [N/P] |
Précédent [2003/15] | Pour tous les Etats désignés EADS Deutschland GmbH Willy-Messerschmitt-Strasse 85521 Ottobrunn / DE | ||
Pour tous les Etats désignés HSM Holographic Systems München GmbH Melchior-Huber-Strasse 25 85652 Ottersberg / DE | |||
Précédent [2002/16] | Pour tous les Etats désignés EADS Deutschland GmbH 81663 München / DE | ||
Pour tous les Etats désignés HSM Holographic Systems München GmbH Melchior-Huber-Strasse 25 85652 Ottersberg / DE | |||
Précédent [2000/28] | Pour tous les Etats désignés DaimlerChrysler AG Epplestrasse 225 70567 Stuttgart / DE | ||
Pour tous les Etats désignés HSM Holographic Systems München GmbH Melchior-Huber-Strasse 25 85652 Ottersberg / DE | Inventeur(s) | 01 /
GNÄDIG, Klaus deceased / DE | 02 /
DAUSMANN, Günther Schlachthausstrasse 7 D-85435 Erding / DE | 03 /
HALLDORSSON, Thorstein Daphnestrasse 15 D-81925 München / DE | [2000/28] | Mandataire(s) | (deleted) | [2002/16] |
Précédent [2000/28] | Frick, Gerhard, Dipl.-Ing., et al Daimler-Benz Aerospace AG Patente Postfach 80 11 09 81663 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97952874.2 | 04.12.1997 | [2000/28] | WO1997EP06774 | Numéro de priorité, date | DE1997100162 | 07.01.1997 Format original publié: DE 19700162 | [2000/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9830924 | Date: | 16.07.1998 | Langue: | DE | [1998/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1018041 | Date: | 12.07.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 16.07.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1018041 | Date: | 18.06.2003 | Langue: | DE | [2003/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.07.1998 | Classification | IPC: | G02B5/32, G03B21/60 | [2000/28] | CPC: |
G02B5/32 (EP,US);
G03B21/60 (EP,US);
H04N5/74 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [2000/28] | Titre | Allemand: | BILDSCHIRM FÜR LASERAUFPROJEKTION | [2000/28] | Anglais: | SCREEN FOR FRONT LASER PROJECTION | [2000/28] | Français: | ECRAN POUR PROJECTION LASER FRONTALE | [2000/28] | Entrée dans la phase régionale | 11.06.1999 | Taxe nationale de base payée | 11.06.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.06.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.07.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.06.1999 | Requête en examen déposée [2000/28] | 25.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.03.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.03.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.06.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.12.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.04.2003 | Taxe de délivrance payée | 11.04.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.03.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YA]FR2699289 (THOMSON CSF [FR]) [Y] 1,4-6,12 * page 4, line 16 - line 27 * * page 5, line 12 - line 14 * * page 6, line 5 - line 10 * * page 7, line 13 - line 36 * * figures 3A,3B,5 * [A] 2,3,14,15; | [Y]DE3419098 (BARTELT HARTMUT DR, et al) [Y] 1,4-6,12 * page 8, line 7 - line 24 * * claims 1,2,6,7 *; | [A]US4984856 (MOSS GAYLORD E [US], et al) [A] 2,3 * column 4, line 37 - line 52 * * column 4, line 66 - column 5, line 11 * * figure 1 *; | [A]FR2640772 (LUNAZZI JOSE [FR]) [A] 14,15,22 * page 3, line 23 - line 34 * * page 4, line 15 - line 31 *; | [A]US5372900 (MINAMI YOSHITAKA [JP]) [A] 16 * column 2, line 11 - line 33 *; | [A]US4960311 (MOSS GAYLORD E [US], et al) [A] 22 * column 3, line 39 - line 55 *; | [A]EP0465429 (SUISSE ELECTRONIQUE MICROTECH [CH]) [A] 23 * page 4, line 49 - line 54 * * figure 1B * |