EP0898745 - PROCEDE POUR CONTROLER LA FIABILITE DE FONCTIONNEMENT D'UNE UNITE DE CALCUL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.12.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.12.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.02.2001 [2001/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/09] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
ZIEGLER, Herbert Waldemar-Scherl-Strasse 2 D-94369 Rain / DE | 02 /
MERL, Richard Oskar-von-Miller-Strasse 3 D-92421 Schwandorf / DE | 03 /
JOUVENAL, Horst Waldenserstrasse 33 D-75446 Wiernsheim / DE | 04 /
PETERS, Dietmar Alte Nürnberger Strasse 4A D-93059 Regensburg / DE | 05 /
SCHMID, Johann Thierlstein 10 D-93413 Cham / DE | [1999/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 97953612.5 | 03.12.1997 | [1999/09] | WO1997DE02830 | Numéro de priorité, date | DE1996153429 | 20.12.1996 Format original publié: DE 19653429 | [1999/09] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9828692 | Date: | 02.07.1998 | Langue: | DE | [1998/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0898745 | Date: | 03.03.1999 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.07.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0898745 | Date: | 23.02.2000 | Langue: | DE | [2000/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.07.1998 | Classification | IPC: | G06F11/22 | [1999/09] | CPC: |
B60T8/885 (EP,US);
G06F11/22 (EP,KR,US);
F02D41/266 (EP,US);
B60T2270/406 (EP,US);
B60W2050/0045 (EP,US);
B60W2050/021 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1999/09] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT EINER RECHENEINHEIT | [1999/09] | Anglais: | METHOD OF CHECKING THE OPERABILITY OF A COMPUTING UNIT | [1999/09] | Français: | PROCEDE POUR CONTROLER LA FIABILITE DE FONCTIONNEMENT D'UNE UNITE DE CALCUL | [1999/09] | Entrée dans la phase régionale | 05.08.1998 | Taxe nationale de base payée | 05.08.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.08.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.08.1998 | Requête en examen déposée [1999/09] | 09.07.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.08.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.11.1999 | Taxe de délivrance payée | 05.11.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.11.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5043984 (TOMISAWA NAOKI [JP], et al) [A] 1 * column W *; | [A]EP0154551 (CODEX CORP [US]) [A] 1 * abstract * * page 4, line 8 - line 18 * * page 18, line 21 - line 24 *; | [A]EP0082722 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1 * page 5, line 15 - page 6, line 4 * * page 8, line 8 - line 23 * |