EP0946380 - AGENCEMENT DE SIEGE DE VEHICULE AUTOMOBILE ASSOCIE A UNE CEINTURE DE SECURITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.01.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 20.02.2008 [2008/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Renault s.a.s. 13-15 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt / FR | [N/P] |
Précédent [2002/34] | Pour tous les Etats désignés Renault s.a.s. 13-15 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt / FR | ||
Précédent [1999/40] | Pour tous les Etats désignés RENAULT 34 Quai du Point du Jour 92109 Boulogne-Billancourt / FR | Inventeur(s) | 01 /
URSET, Charles 37, rue des Chalands F-95610 Eragny sur Oise / FR | 02 /
CASADEI, Nelson 15, rue du Montoir F-92140 Clamart / FR | [1999/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 97953974.9 | 30.12.1997 | [1999/40] | WO1997FR02452 | Numéro de priorité, date | FR19960016175 | 30.12.1996 Format original publié: FR 9616175 | [1999/40] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9829282 | Date: | 09.07.1998 | Langue: | FR | [1998/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0946380 | Date: | 06.10.1999 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 09.07.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0946380 | Date: | 05.03.2003 | Langue: | FR | [2003/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.07.1998 | Classification | IPC: | B60R22/26 | [1999/40] | CPC: |
B60R22/26 (EP);
B60R22/195 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, GB, IT [1999/40] | Titre | Allemand: | SITZVORRICHRUNG FÜR KRAFTFAHRZEUG IN VERBINDUNG MIT EINEM SICHERHEITSGÜRTEL | [1999/40] | Anglais: | LAY-OUT OF A MOTOR VEHICLE SEAT ASSOCIATED WITH A SAFETY BELT | [1999/40] | Français: | AGENCEMENT DE SIEGE DE VEHICULE AUTOMOBILE ASSOCIE A UNE CEINTURE DE SECURITE | [1999/40] | Entrée dans la phase régionale | 29.06.1999 | Taxe nationale de base payée | 29.06.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.06.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.06.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 29.06.1999 | Requête en examen déposée [1999/40] | 24.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.10.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.03.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.10.2002 | Taxe de délivrance payée | 11.10.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.12.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.1999 | 03   M06   Taxe payée le   22.02.2000 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 05.03.2003 | IT | 05.03.2003 | [2008/08] |
Précédent [2004/22] | GB | 05.03.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR2511959 (PEUGEOT [FR]) [A] 1 * page 3, line 21 - line 30; figure . *; | [A]EP0511100 (PEUGEOT [FR], et al) [A] 1* column 2, line 39 - line 50; figure 1 * |