EP0973535 - CRISTAUX PROTEIQUES, LEUR PREPARATION ET LEUR UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.07.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2004 | Demande réputée retirée | publié le 25.08.2004 [2004/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 / US | [N/P] |
Précédent [2000/04] | Pour tous les Etats désignés ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana 46285 / US | Inventeur(s) | 01 /
BRIGGS, Stephen, L. 741 Ironwood Drive Plainfield, IN 46168 / US | 02 /
CLAWSON, David, K. 814 West Main Street Crawfordsville, IN 47933 / US | 03 /
SCHEVITZ, Richard, W. 6053 Halfmoon Lane Indianapolis, IN 46220 / US | 04 /
WERY, Jean-Pierre 11733 Forest Park Lane Carmel, IN 46033 / US | 05 /
ZHANG, Faming 12429 Springbrooke Run Carmel, IN 46033 / US | [2000/04] | Mandataire(s) | Denholm, Anna Marie, et al Eli Lilly and Company Limited Lilly Research Center Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | [N/P] |
Précédent [2000/04] | Denholm, Anna Marie, et al Eli Lilly and Company Limited, Lilly Research Center, Erl Wood Manor Windlesham, Surrey GU20 6PH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97954604.1 | 19.12.1997 | [2000/04] | WO1997US23669 | Numéro de priorité, date | US19960033540P | 20.12.1996 Format original publié: US 33540 P | [2000/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9827993 | Date: | 02.07.1998 | Langue: | EN | [1998/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0973535 | Date: | 26.01.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.07.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 02.07.1998 | Classification | IPC: | A61K38/00, C07K14/575 | [2000/04] | CPC: |
C07K14/5759 (EP);
A61K38/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [2000/04] | Titre | Allemand: | PROTEINKRISTALLE, DEREN HERSTELLING UND VERWENDUNG | [2000/04] | Anglais: | PROTEIN CRYSTALS, THEIR PREPARATION AND USE | [2000/04] | Français: | CRISTAUX PROTEIQUES, LEUR PREPARATION ET LEUR UTILISATION | [2000/04] | Entrée dans la phase régionale | 17.06.1999 | Taxe nationale de base payée | 17.06.1999 | Taxe de recherche payée | 17.06.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.06.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.07.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 17.06.1999 | Requête en examen déposée [2000/04] | 01.07.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/35] | 07.08.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.1999 | 03   M06   Taxe payée le   14.02.2000 | 31.12.2002 | 06   M06   Pas encore payé | 31.12.2003 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO9623517 ; | [Y]WO9623515 ; | [A]WO9634111 | [Y] - NATURE, 01 December 1994, Vol. 372, ZHANG et al., "Positional Cloning of the Mouse Obese Gene and its Human Homologue", pages 425-432. | [Y] - J. BIOL. CHEM., 23 February 1996, Vol. 271, No. 8, GONG et al., "Genomic Structure and Promoter Analysis of the Human Obese Gene", pages 3971-3974. | [Y] - BIOCHEM. BIOPHYS. RES. COMM., 26 April 1995, Vol. 209, No. 3, MURAKAMI et al., "Cloning of Rat Obese cDNA and its Expression in Obese Rats", pages 944-952. | [YP] - ANAL. BIOCHEM., 1997, Vol. 247, COHEN et al., "Mass Spectrometry of Whole Proteins Eluted from Sodium Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis Gels", pages 257-267. | [YP] - NATURE, 08 May 1997, Vol. 387, ZHANG et al., "Crystal Structure of the Obese Protein Leptin-E100", pages 206-209. | [A] - PROTEIN SCIENCE, 1994, Vol. 3, TEPLYAKOV et al., "Crystal Structure of Inorganic Pyrophosphatase from Thermus Thermophilus", pages 1098-1107. |