EP0855561 - Chauffe-eau à gaz [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.02.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.02.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.04.2004 [2004/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [1998/31] | Inventeur(s) | 01 /
De Sousa, Mario Pais Estrade de Cacia 3800 Aveiro / PT | 02 /
Seebauer, Manfred Estrada de Cacia 3800 Aveiro / PT | [1998/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98101037.4 | 22.01.1998 | [1998/31] | Numéro de priorité, date | DE1997102686 | 25.01.1997 Format original publié: DE 19702686 | [1998/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0855561 | Date: | 29.07.1998 | Langue: | DE | [1998/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0855561 | Date: | 24.11.1999 | [1999/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0855561 | Date: | 16.04.2003 | Langue: | DE | [2003/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.10.1999 | Classification | IPC: | F24H9/20 | [1998/31] | CPC: |
F24H9/2035 (EP,US);
F24H15/174 (EP,US);
F24H15/31 (EP,US);
F24H15/36 (EP,US);
F24H15/395 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT [2000/31] |
Précédent [1998/31] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Gasbeheizter Warmwasserbereiter | [1998/31] | Anglais: | Gas fired water heater | [1998/31] | Français: | Chauffe-eau à gaz | [1998/31] | Procédure d'examen | 24.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/29] | 05.03.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 07.05.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.09.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 23.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.01.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE2332267 (GNI I PI GIPRONIIGAS) [A] 1* page 8, paragraph L *; | [A]DE8901428U (JOH. VAILLANT GMBH U. CO.) [A] 1 * figure .; claim . *; | [A]CH681322 (VAILLANT GMBH [DE]) [A] 1 * abstract * | Examen | - Firmenprospekt, Junkers - Bosch Gruppe, Leistungsgesteuerte Gas-Warmwasserthermen mit Batteriezündung WR 275-1, WR 350-1, WR 400-1 K..B.. für Schornsteinanschluss, SK 1-6.206 (9.95) |