EP0863294 - Procédé et dispositif pour la construction industrielle des structures de plafond renforcés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.04.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.11.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 31.12.2008 [2009/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ED. ZÜBLIN AG Albstadtweg 3 D-70567 Stuttgart / DE | Pour tous les Etats désignés Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft Postfach 10 05 62 68005 Mannheim / DE | Pour tous les Etats désignés Murer Engineering Giselihalde 9 6006 Luzern / CH | [1998/37] | Inventeur(s) | 01 /
Zwick, Otto Netztal 16 69469 Weinheim / DE | 02 /
Murer, Roland Oberseeburg 14 6006 Luzern / CH | 03 /
Schömig, Edgar Mühlrain 15 70180 Stuttgart / DE | 04 /
Hering, Steffen Olivenstrasse 1 70619 Stuttgart / DE | 05 /
Walliser, Thomas Magdeburger Strasse 42 72108 Rottenburg / DE | [1998/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98103420.0 | 27.02.1998 | [1998/37] | Numéro de priorité, date | DE1997109336 | 07.03.1997 Format original publié: DE 19709336 | [1998/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0863294 | Date: | 09.09.1998 | Langue: | DE | [1998/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0863294 | Date: | 08.06.2005 | Langue: | DE | [2005/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.05.1998 | Classification | IPC: | E21D11/10 | [1998/37] | CPC: |
E21D11/102 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1999/21] |
Précédent [1998/37] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung für das industrielle Erstellen bewehrter Deckenkonstruktionen | [1998/37] | Anglais: | Method and device for the industrial construction of reinforced ceiling structures | [1998/37] | Français: | Procédé et dispositif pour la construction industrielle des structures de plafond renforcés | [1998/37] | Procédure d'examen | 18.06.1998 | Requête en examen déposée [1998/37] | 20.12.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.02.2005 | Taxe de délivrance payée | 17.02.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.03.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 05.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 08.06.2005 | GB | 08.06.2005 | IT | 08.06.2005 | NL | 08.06.2005 | DK | 08.09.2005 | SE | 08.09.2005 | CH | 28.02.2006 | LI | 28.02.2006 | [2009/01] |
Précédent [2008/12] | GB | 08.06.2005 | |
IT | 08.06.2005 | ||
NL | 08.06.2005 | ||
DK | 08.09.2005 | ||
SE | 08.09.2005 | ||
CH | 28.02.2006 | ||
LI | 28.02.2006 | ||
Précédent [2007/03] | GB | 08.06.2005 | |
NL | 08.06.2005 | ||
DK | 08.09.2005 | ||
SE | 08.09.2005 | ||
CH | 28.02.2006 | ||
LI | 28.02.2006 | ||
Précédent [2006/26] | GB | 08.06.2005 | |
NL | 08.06.2005 | ||
DK | 08.09.2005 | ||
SE | 08.09.2005 | ||
Précédent [2006/22] | GB | 08.06.2005 | |
NL | 08.06.2005 | ||
SE | 08.09.2005 | ||
Précédent [2006/13] | GB | 08.06.2005 | |
SE | 08.09.2005 | ||
Précédent [2005/50] | SE | 08.09.2005 | Citations: | Recherche | [A]JPS63229385 ; | [A]DE1064710 (JOSEF BOESSNER); | [A]US4407609 (CERUTTI HENRY P [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]GB2262128 (GILLESPIE JOHN) [A] 1 * abstract *; | [A]FR2691204 (AL CANT COFFRAGES [FR]) [A] 1 * figure - *; | [A]DE19509315 (BREUCHA HERMANN ING GRAD [DE]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890125), vol. 013, no. 032, Database accession no. (P - 817), & JP63229385 A 19880926 (KOBE STEEL LTD) [A] 1 * abstract * |