EP0873756 - Surfaces modifiées antibactériennes et hémocompatibles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 29.09.2000 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.09.2000 | Retrait de la demande | publié le 15.11.2000 [2000/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Degussa GmbH 60287 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [1999/41] | Pour tous les Etats désignés Degussa-Hüls Aktiengesellschaft 60287 Frankfurt am Main / DE | ||
Précédent [1998/44] | Pour tous les Etats désignés HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT 45764 Marl / DE | Inventeur(s) | 01 /
Anders, Christine, Dr. Birkenrith 25 45721 Haltern / DE | 02 /
Lorenz, Günter, Dr. Alsenstrasse 29 52068 Aachen / DE | 03 /
Höcker, Hartwig, Prof. Dr. Am Dorbach 23 52076 Aachen / DE | [1998/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98104584.2 | 13.03.1998 | [1998/44] | Numéro de priorité, date | DE1997116606 | 21.04.1997 Format original publié: DE 19716606 | [1998/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0873756 | Date: | 28.10.1998 | Langue: | DE | [1998/44] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0873756 | Date: | 20.09.2000 | [2000/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.08.2000 | Classification | IPC: | A61L33/00 | [1998/44] | CPC: |
A01N59/02 (EP,US);
Y02A50/30 (EP,US);
Y10T428/31504 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/44] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Bakterienabweisend und blutverträglich modifizierte Oberflächen | [1998/44] | Anglais: | Antibacterial blood compatible modified surfaces | [1998/44] | Français: | Surfaces modifiées antibactériennes et hémocompatibles | [1998/44] | Procédure d'examen | 19.09.2000 | Demande retirée par le demandeur [2000/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DX]WO9417904 (AKZO NOBEL NV [NL], et al) [DX] 1,2,5,6,8-10 * claims 1,5,7,9,12-16 *; | [X]US3839743 (SCHWARCZ A) [X] 8-10 * example 6 *; | [A]EP0629445 (BECTON DICKINSON CO [US]) [A] 1,8,9 * abstract * * column 3, line 34 - line 51 * | [X] - HOCKER H ET AL, "POLYMERS FOR MEDICAL USES", MACROMOLECULAR SYMPOSIA, RHEIN WESTFAL TH AACHEN, LEHRSTUHL TEXT CHEM & MAKROMOLEK CHEM, VELTMANPL 8, D-52062 AACHEN, GERMANY (Reprint);RHEIN WESTFAL TH AACHEN, DEUTSCH WOLLFORSCHUNGSINST, D-52062 AACHEN, GERMANY, (199601), vol. 102, pages 421 - 427, XP002142981 [X] 1,8-10 * page 423, paragraphs 5,6 * |