EP0872513 - Polymères styréniques expansibles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.05.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.06.2008 | Changement - demandeur | publié le 30.07.2008 [2008/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [2008/31] |
Précédent [2004/27] | Pour tous les Etats désignés BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | ||
Précédent [1998/43] | Pour tous les Etats désignés BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Glück, Guiscard, Dr. An den Mühlwegen 11 55129 Mainz / DE | 02 /
Hahn, Klaus, Dr. Im Bügen 9 67281 Kirchheim / DE | 03 /
Henn, Rolf, Dr. Hardtwaldring 74 68723 Oftersheim / DE | 04 /
Wassmer, Karl-Heinz, Dr. Pfalzring 99 67112 Mutterstadt / DE | 05 /
Gausepohl, Hermann, Dr. Medardusring 74 67112 Mutterstadt / DE | 06 /
Knoll, Konrad, Dr. Horst-Schork-Strasse 184 67069 Ludwigshafen / DE | 07 /
Batscheider, Karl-Heinz Ludwigshafener Strasse 29 67112 Mutterstadt / DE | [1998/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98106427.2 | 08.04.1998 | [1998/43] | Numéro de priorité, date | DE1997116572 | 19.04.1997 Format original publié: DE 19716572 | [1998/43] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0872513 | Date: | 21.10.1998 | Langue: | DE | [1998/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0872513 | Date: | 30.06.2004 | Langue: | DE | [2004/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.08.1998 | Classification | IPC: | C08J9/16, C08F287/00, C08L25/06, C08L51/04, // (C08L25/06, 53:02) | [1998/43] | CPC: |
C08J9/16 (EP,US);
C08L25/06 (EP,US);
C08L51/04 (EP,US);
C08L53/02 (EP,US);
C08J2351/04 (EP,US)
| C-Set: |
C08L25/06, C08L2666/24 (EP,US);
C08L51/04, C08L2666/02 (US,EP);
C08L53/02, C08L2666/02 (US,EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1999/26] |
Précédent [1998/43] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Expandierbare Styrolpolymerisate | [1998/43] | Anglais: | Expandable styrene polymers | [1998/43] | Français: | Polymères styréniques expansibles | [1998/43] | Procédure d'examen | 10.08.1998 | Requête en examen déposée [1998/43] | 24.04.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.07.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.10.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.03.2004 | Taxe de délivrance payée | 03.03.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.03.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 03.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DA]WO9425516 (ASAHI CHEMICAL IND [JP], et al) [DA] 1 * claim - *; | [DA]DE4420952 (BASF AG [DE]) [DA] 1 * page 3, line 52 - line 54; claim - *; | [A]DE4403017 (SUMITOMO CHEMICAL CO [JP]) [A] 1 * claim - *; | [A]EP0069792 (DOW CHEMICAL CO [US]) [A] 1 * claim - * |