EP0953758 - Culasse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.08.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 09.12.2009 [2009/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, Inc., A subsidiary of Ford Motor Company 911 Parklane Towers East Dearborn Michigan 48126 / US | [N/P] |
Précédent [1999/44] | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, Inc., A subsidiary of Ford Motor Company 911 Parklane Towers East Dearborn, Michigan 48126 / US | Inventeur(s) | 01 /
Ladell, Godwin Robert-Koch-Strasse 1A 50767 Köln / DE | 02 /
Krzykowski, Heinrich Z. Westender Weg 108 58313 Herdecke / DE | 03 /
Kraemer, Matthias Kicke 19 51427 Bergisch-Gladbach / DE | 04 /
Phlips, Patrick Vogelsanger Weg 12 50858 Köln / DE | [1999/44] | Mandataire(s) | Drömer, Hans-Carsten, et al Ford-Werke Aktiengesellschaft Patentabteilung NH/DRP Henry-Ford-Strasse 1 50725 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2009/50] | Drömer, Hans-Carsten, et al Ford-Werke Aktiengesellschaft Patentabteilung NH/DRP Henry-Ford-Strasse 1 50725 Köln / DE | ||
Précédent [1999/44] | Drömer, Hans-Carsten, Dipl.-Ing., et al Ford-Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung NH/DRP 50725 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98107220.0 | 21.04.1998 | [1999/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0953758 | Date: | 03.11.1999 | Langue: | DE | [1999/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0953758 | Date: | 08.10.2003 | Langue: | DE | [2003/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.09.1998 | Classification | IPC: | F02F1/42, F02B31/06 | [1999/44] | CPC: |
F02B23/104 (EP,US);
F02B31/06 (EP,US);
F02F1/4214 (EP,US);
F02B2075/125 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [2000/28] |
Précédent [1999/44] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Zylinderkopf | [1999/44] | Anglais: | Cylinder head | [1999/44] | Français: | Culasse | [1999/44] | Procédure d'examen | 03.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/26] | 28.08.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.11.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.03.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2003 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.07.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4958604 (HASHIMOTO EIJI [JP]) [X] 1,3-6 * figures 1,2,8 * * abstract * * column 5, line 24 - column 6, line 50 *; | [A]US5724927 (SUZUKI YUICHI [JP]) [A] 1 * figure 3 * * column 2, line 66 - column 3, line 13 *; | [A]US4760821 (AUPOR HANS [DE], et al) [A] 1,2,7 * figures 1-4 * * abstract * * column 4, line 40 - column 5, line 68 *; | [A]US5727521 (ENGEL ULRICH [DE]) [A] 1 * figure 3 * * column 2, line 43 - line 62 * | par le demandeur | EP0066409 |