EP0878689 - Fabrications par injection d'un mètre pliant et renforcement longitudinal [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1998/47] | Mètre pliant et procédé pour sa fabrication | ||
[2000/05] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.09.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.02.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 13.03.2013 [2013/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BAYERISCHE MASS-INDUSTRIE ARNO KELLER GMBH Rosengasse 12 91217 Hersbruck / DE | [1998/47] | Inventeur(s) | 01 /
Keller, Hans Zolltafel 16 91217 Hersbruck / DE | 02 /
Dengler, Herbert Breslauer Strasse 5 91217 Hersbruck / DE | [1998/47] | Mandataire(s) | Götz, Georg Alois Intellectual Property IP-GÖTZ Patent- und Rechtsanwälte Postfach 35 45 90017 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Götz, Georg Alois Intellectual Property IP-GÖTZ Patent- und Rechtsanwälte Postfach 35 45 90017 Nürnberg / DE | ||
Précédent [1998/47] | Götz, Georg, Dipl.-Ing. Götz, Küchler, Dameron Patent- und Rechtsanwälte Postfach 11 93 40 90103 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98108599.6 | 12.05.1998 | [1998/47] | Numéro de priorité, date | DE1997120486 | 16.05.1997 Format original publié: DE 19720486 | [1998/47] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0878689 | Date: | 18.11.1998 | Langue: | DE | [1998/47] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0878689 | Date: | 25.08.1999 | [1999/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0878689 | Date: | 22.11.2000 | Langue: | DE | [2000/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.1999 | Classification | IPC: | G01B3/06, G01B3/00, B29C45/16 | [1999/34] | CPC: |
B29C45/1676 (EP);
B29C45/16 (EP);
B29C45/1635 (EP);
G01B3/004 (EP);
G01B3/06 (EP)
|
Précédent IPC [1998/47] | G01B3/06, G01B3/00 | Etats contractants désignés | AT, CH, DE, DK, ES, FR, IT, LI, NL, SE [2000/18] |
Précédent [1998/47] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Spritz Herstellungen eines Gliedermasstabs und Längsverstärkung | [2000/05] | Anglais: | Injection manufacturing of a folding rule and longitudinal reinforcement | [2000/05] | Français: | Fabrications par injection d'un mètre pliant et renforcement longitudinal | [2000/05] |
Précédent [1998/47] | Gliedermassstab aus Kunststoff und Verfahren zu dessen Herstellung | ||
Précédent [1998/47] | Folding ruler and method of manufacture thereof | ||
Précédent [1998/47] | Mètre pliant et procédé pour sa fabrication | Procédure d'examen | 22.09.1999 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.09.1999 | Requête en examen accéléré déposée | 23.09.1999 | Requête en examen déposée [1999/47] | 26.02.2000 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 13.04.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.04.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 25.05.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.05.2000 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) BE, CY, FI, GB, GR, IE, LU, MC, PT | 22.08.2000 | Taxe de délivrance payée | 22.08.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.08.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 21.03.2000 | BE   M01   Pas encore payé | 21.03.2000 | CY   M01   Pas encore payé | 21.03.2000 | FI   M01   Pas encore payé | 21.03.2000 | GB   M01   Pas encore payé | 21.03.2000 | GR   M01   Pas encore payé | 21.03.2000 | IE   M01   Pas encore payé | 21.03.2000 | LU   M01   Pas encore payé | 21.03.2000 | MC   M01   Pas encore payé | 21.03.2000 | PT   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB1139020 (EMILE VERON) [Y] 8,9 * page 2, line 45 - line 90; figures 1-5 *; | [XA]US3934352 (QUENOT MICHEL) [X] 1-7 * column 2, line 25 - column 4, line 2; figures 1-5 * [A] 9; | [A]US5461795 (KOK TAT C [HK]) [A] 6,7* the whole document *; | [DY]DE4442875 (BAYERISCHE MASINDUSTRIE ARNO K [DE]) [DY] 8,9 * the whole document * |