EP0882395 - Mécanisme de freinage pour moulinet de pêche controlé par un senseur de la ligne de pêche [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 24.05.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2002 | Rejet de la demande | publié le 10.07.2002 [2002/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Berkley, Inc. 1, Berkley Drive Spirit Lake, IA 51360 / US | [1998/50] | Inventeur(s) | 01 /
Axelsson, Robert Fivleryd Haurida 560 28 Lekeryd / SE | 02 /
Ylikangas, Roger Vikingavägen 19 29335 Olofström / SE | [1998/50] | Mandataire(s) | Ström, Tore, et al Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [N/P] |
Précédent [1998/50] | Ström, Tore, et al Ström & Gulliksson AB Studentgatan 1 P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98109905.4 | 29.05.1998 | [1998/50] | Numéro de priorité, date | SE19970002130 | 05.06.1997 Format original publié: SE 9702130 | [1998/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0882395 | Date: | 09.12.1998 | Langue: | EN | [1998/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.08.1998 | Classification | IPC: | A01K89/0155 | [1998/50] | CPC: |
A01K89/0155 (EP);
A01K89/01556 (EP,US);
A01K89/056 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, DK, ES, FI, GB [1999/33] |
Précédent [1998/50] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Durch Angelleinesensor geregelte Bremsmechanismus für Angelwinden | [1998/50] | Anglais: | A fishing reel with a brake mechanism controlled by a fishing line sensor | [1998/50] | Français: | Mécanisme de freinage pour moulinet de pêche controlé par un senseur de la ligne de pêche | [1998/50] | Procédure dexamen | 28.05.1999 | Requête en examen déposée [1999/30] | 10.06.1999 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 13.10.1999 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, FR, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 07.08.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 22.01.2002 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [2002/28] | 01.02.2002 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2002/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 02.08.1999 | AT   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | BE   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | CH   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | CY   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | FR   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | GR   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | IE   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | IT   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | LU   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | MC   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | NL   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | PT   M01   Pas encore payé | 02.08.1999 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2000 | 03   M06   Taxe payée le   03.07.2000 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XP]JPH1052198 ; | [AP]JPH1052197 ; | [A]US1888087 (ARTHUR JACOBSEN) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]FR667680 (VINEY) [A] 6 * page 1, line 52 - line 60; figures 4,5 * | [XP] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 98, no. 18, Database accession no. 98-200571, XP002073451 & JPH1052198 A 19980224 (UEHARA O) [XP] 1,3 * abstract * | [AP] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 98, no. 18, Database accession no. 98-200570, XP002073452 & JPH1052197 A 19980224 (KUROKI S) [AP] 1,3 * abstract * | par le demandeur | US2205641 | US2262462 | US5289992 |