EP0885915 - Polyorganosiloxanes ayant des groupes dialkoxyorganosiloxy [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.05.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.05.2003 | Demande réputée retirée | publié le 09.07.2003 [2003/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wacker-Chemie GmbH Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | [1999/18] |
Précédent [1998/52] | Pour tous les Etats désignés Hüls Silicone Gesellschaft mit beschränkter Haftung D-01610 Nünchritz / DE | Inventeur(s) | 01 /
Scheim, Uwe, Dr. rer. nat. Romerstrasse 4 01640 Coswig / DE | 02 /
Jenkner, Peter, Dr. rer. nat. Friedrich-Ebert-Strasse 8 79618 Rheinfelden / DE | 03 /
Lehnert, Robert, Dr. rer. nat. Egon-Erwin-Kisch-Strasse 17 01069 Dresden / DE | [1998/52] | Mandataire(s) | (deleted) | [1999/18] |
Précédent [1998/52] | Zöllner, Gudrun Hüls Silicone GmbH D-01610 Nünchritz / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98110603.2 | 10.06.1998 | [1998/52] | Numéro de priorité, date | DE1997125518 | 17.06.1997 Format original publié: DE 19725518 | [1998/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0885915 | Date: | 23.12.1998 | Langue: | DE | [1998/52] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0885915 | Date: | 03.02.1999 | [1999/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.12.1998 | Classification | IPC: | C08G77/26, C08G77/388, C08L83/04 | [1999/05] | CPC: |
C08G77/388 (EP,US);
C08G77/04 (KR);
C08L83/04 (EP,KR,US);
C08G77/14 (EP,US);
C08G77/18 (EP,US);
C08G77/20 (EP,US);
| C-Set: |
C08L83/04, C08L83/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/52] | C08G77/26 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1999/49] |
Précédent [1999/41] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, LI | ||
Précédent [1998/52] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Polyorganosiloxane mit Dialkoxyorganosiloxy-Gruppen | [1998/52] | Anglais: | Polyorganosiloxanes having dialkoxyorganosiloxy groups | [1998/52] | Français: | Polyorganosiloxanes ayant des groupes dialkoxyorganosiloxy | [1998/52] | Procédure dexamen | 24.07.1999 | Requête en examen déposée [1999/38] | 31.12.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/28] | 07.02.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 25.10.1999 | CY   M01   Pas encore payé | 25.10.1999 | DK   M01   Pas encore payé | 25.10.1999 | FI   M01   Pas encore payé | 25.10.1999 | GR   M01   Pas encore payé | 25.10.1999 | IE   M01   Pas encore payé | 25.10.1999 | LU   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2002 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4460739 (ASHBY BRUCE A [US]) [A] 1 * claim 1 *; | [A]EP0242042 (DOW CORNING [US]) [A] * page 3, line 11 - line 25 * * page 5, line 33 - line 56 *; | [A]EP0251270 (UNION CARBIDE CORP [US]) [A] 1,15 * Seite 9, Formel (IV) ** claim - *; | [DA]US4772675 (KLOSOWSKI JEROME M [US], et al) [DA] 1,15 * example 3 * * column 8, line 61 - column 9, line 21 * * claim 1 * |