EP0896391 - Virole de connecteur enfichable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.04.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 19.03.2008 [2008/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FCI 145/147 Rue Yves Le Coz 78000 Versailles / FR | [N/P] |
Précédent [2004/20] | Pour tous les Etats désignés FCI 145-147 rue Yves Le Coz 78000 Versailles / FR | ||
Précédent [1999/06] | Pour tous les Etats désignés FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL Tour Framatome, 1 place de la Coupole 92400 Courbevoie / FR | Inventeur(s) | 01 /
May, Guntram Logaustrasse 4 90518 Altdorf / DE | 02 /
Müller, Steffen Leerstetterstrasse 98 90469 Nürnberg / DE | [1999/06] | Mandataire(s) | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/06] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98111974.6 | 29.06.1998 | [1999/06] | Numéro de priorité, date | DE19971034523 | 08.08.1997 Format original publié: DE 19734523 | [1999/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0896391 | Date: | 10.02.1999 | Langue: | EN | [1999/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0896391 | Date: | 23.08.2000 | [2000/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0896391 | Date: | 26.05.2004 | Langue: | EN | [2004/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.2000 | Classification | IPC: | H01R13/115, H01R13/18 | [1999/06] | CPC: |
H01R13/113 (EP);
H01R13/18 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, ES, FR, GB, IT, SE [2001/19] |
Précédent [1999/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Steckverbinderhülse | [1999/06] | Anglais: | Plug-in connector sleeve | [1999/06] | Français: | Virole de connecteur enfichable | [1999/06] | Procédure d'examen | 27.12.2000 | Requête en examen déposée [2001/09] | 07.11.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2004 | Taxe de délivrance payée | 27.02.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.03.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 26.05.2004 | BE | 26.05.2004 | IT | 26.05.2004 | SE | 26.08.2004 | ES | 06.09.2004 | [2008/12] |
Précédent [2005/14] | AT | 26.05.2004 | |
BE | 26.05.2004 | ||
SE | 26.08.2004 | ||
ES | 06.09.2004 | ||
Précédent [2005/11] | AT | 26.05.2004 | |
SE | 26.08.2004 | ||
ES | 06.09.2004 | ||
Précédent [2005/02] | SE | 26.08.2004 | |
ES | 06.09.2004 | ||
Précédent [2004/52] | SE | 26.08.2004 | Citations: | Recherche | [XY]US3414871 (ULRICH TUCHEL) [X] 1-6 * column 4, line 17 - line 22; figures 5,6 * [Y] 7-12; | [YD]DE2148805 (GROTE & HARTMANN) [YD] 7-12 * page 4, line 6 - line 18; figures 1-3 *; | [Y]US5094636 (ZINN BERND [DE], et al) [Y] 8-12 * column 3, line 50 - column 4, line 23; figures 2,4 *; | [PA]WO9748149 (FRAMATOME CONNECTORS INT [FR], et al) [PA] 1-12* page 4, line 7 - page 5, line 16; figures 2A,2B * |