EP0888951 - Structure d'installation d'un capteur pour véhicules [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.09.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.09.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.10.2003 [2003/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI 2-1, Toyoda-cho Kariya-shi, Aichi-ken / JP | [N/P] |
Précédent [2001/50] | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki 2-1, Toyoda-cho Kariya-shi, Aichi-ken / JP | ||
Précédent [1999/01] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOYODA JIDOSHOKKI SEISAKUSHO 2-1, Toyoda-cho Kariya-shi, Aichi-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Chino, Kenji KK.TOYODA Jidoshokki Seisakusho, 2-1, Toyoda-cho Kariya-shi, Aichi-ken / JP | 02 /
Iwanaga, Yoshihisa KK.TOYODA Jidoshokki Seisakusho, 2-1, Toyoda-cho Kariya-shi, Aichi-ken / JP | [1999/01] | Mandataire(s) | Pellmann, Hans-Bernd, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/01] | Pellmann, Hans-Bernd, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98112175.9 | 01.07.1998 | [1999/01] | Numéro de priorité, date | JP19970177145 | 02.07.1997 Format original publié: JP 17714597 | [1999/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0888951 | Date: | 07.01.1999 | Langue: | EN | [1999/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0888951 | Date: | 10.01.2001 | [2001/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0888951 | Date: | 06.11.2002 | Langue: | EN | [2002/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.11.2000 | Classification | IPC: | B62D15/02 | [1999/01] | CPC: |
B62D15/023 (EP,US);
B66F9/075 (KR);
B62D7/18 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2001/39] |
Précédent [1999/01] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Sensoreinbaustrukur für Fahrzeuge | [1999/01] | Anglais: | Sensor installation structure for vehicles | [1999/01] | Français: | Structure d'installation d'un capteur pour véhicules | [1999/01] | Procédure d'examen | 01.07.1998 | Requête en examen déposée [1999/01] | 27.02.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.07.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.09.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.01.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.04.2002 | Taxe de délivrance payée | 16.04.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]EP0282967 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [X] 1-3,9 * column A; figures 2-4,6,12-14; claims 1,8 * * column 1, line 6 - line 10 * * column 2, line 9 - column 3, line 22 * * column 5, line 52 - column 6, line 34 * * column 6, line 58 - column 7, line 29 * * column 8, line 7 - line 48 * * column 11, line 53 - column 13, line 56 * [Y] 4-8,13-15; | [XY]US5293002 (GRENET GILLES [FR], et al) [X] 10-12 * column A; figure -; claim - * * column 1, line 9 - line 30 * * column 2, line 42 - column 3, line 20 * [Y] 4-7,13-15; | [YA]US5636703 (PAPKE CLARK S [US], et al) [Y] 8 * column A; figures 1-3 * * column 1, line 6 - column 2, line 16 * * column 2, line 38 - column 3, line 16 * [A] 1; | [A]EP0423080 (SAME SPA [IT]) [A] 1,8 * column W * | par le demandeur | JPH0424270 |