EP0889296 - Chariot de cuisson de carreaux, en particulier tuiles pour la toîture et analogues [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.08.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.09.2003 [2003/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eisenmann Maschinenbau KG (Komplementär: Eisenmann-Stiftung) Tübinger Strasse 81 71032 Böblingen / DE | [N/P] |
Précédent [2002/40] | Pour tous les Etats désignés EISENMANN MASCHINENBAU KG (Komplementär: EISENMANN-Stiftung) Tübinger Strasse 81 71032 Böblingen / DE | ||
Précédent [1999/01] | Pour tous les Etats désignés EISENMANN MASCHINENBAU KG (Komplementär: EISENMANN-Stiftung) Tübinger Strasse 81 D-71032 Böblingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schwerer, Peter Nelkenstrasse 30 71083 Herrenberg / DE | 02 /
Bader, Norbert Siemenstrasse 21 72555 Metzingen / DE | [1999/01] | Mandataire(s) | Ostertag, Ulrich, et al Ostertag & Partner Patentanwälte mbB Epplestrasse 14 70597 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2001/20] | Ostertag, Ulrich, Dr., et al Patentanwälte Dr. Ulrich Ostertag Dr. Reinhard Ostertag Eibenweg 10 70597 Stuttgart / DE | ||
Précédent [1999/01] | Fürst, Siegfried Patent- und Rechtsanwälte Hansmann & Vogeser Nördliche Ringstrasse 10 73033 Göppingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98112357.3 | 03.07.1998 | [1999/01] | Numéro de priorité, date | DE1997128740 | 04.07.1997 Format original publié: DE 19728740 | [1999/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0889296 | Date: | 07.01.1999 | Langue: | DE | [1999/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0889296 | Date: | 02.10.2002 | Langue: | DE | [2002/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.10.1998 | Classification | IPC: | F27D3/12, F27D5/00, F27D3/00, B28B11/24 | [1999/01] | CPC: |
F27D3/123 (EP);
F27D5/0012 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1999/37] |
Précédent [1999/01] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Brennwagen für Ziegel, insbesondere Dachziegel u. dgl | [1999/01] | Anglais: | Furnace car for tiles, in particular roofing tiles and the like | [1999/01] | Français: | Chariot de cuisson de carreaux, en particulier tuiles pour la toîture et analogues | [1999/01] | Procédure d'examen | 23.06.1999 | Requête en examen déposée [1999/33] | 14.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.03.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.04.2002 | Taxe de délivrance payée | 18.04.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.07.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2136100 (NORTON CO) [A] 1 * figure -; claim - *; | [AP]EP0786636 (KELLER GMBH [DE]) [AP] 2 * column 3, line 23 - line 32; figures 2,3 *; | [A]FR2282978 (LAURAGAIS TUILERIES BRIQ [FR]) [A] 2 * figures 11,12 *; | [A]FR2438809 (STEULER INDUSTRIEWERKE GMBH [DE]) [A] 2 * figure -; claim - *; | [A]US1333472 (DAYTON JAMES S) [A] 2 * figures 4,5; claim - *; | [A]EP0067451 (PETER HUBERTUS DR [DE], et al) [A] 1 * figure -; claim - *; | [A]US1441718 (ALBRIGHT DONALD S); | [A]DE4322099 (RIEDHAMMER GMBH CO KG [DE]); | [A]DE3244183 (KELLER GMBH & CO KG) |