EP0976524 - Extrudeuse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.08.2004 Base de données mise à jour au 24.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.09.2004 [2004/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bühler AG 9240 Uzwil / CH | [N/P] |
Précédent [2000/05] | Pour tous les Etats désignés Bühler AG 9240 Uzwil / CH | Inventeur(s) | 01 /
Rutishauser, Stefan Wildeggstrasse 23 9000 St. Gallen / CH | [2000/05] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98113955.3 | 25.07.1998 | [2000/05] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0976524 | Date: | 02.02.2000 | Langue: | DE | [2000/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0976524 | Date: | 01.10.2003 | Langue: | DE | [2003/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.12.1998 | Classification | IPC: | B29C47/08, B29C45/17, B29C47/58 | [2000/05] | CPC: |
B29C48/2561 (EP);
B29C48/03 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL [2000/41] |
Précédent [2000/05] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Extruder | [2000/05] | Anglais: | Extruder | [2000/05] | Français: | Extrudeuse | [2000/05] | Procédure d'examen | 05.07.2000 | Requête en examen déposée [2000/35] | 15.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.03.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.07.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.04.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.05.2003 | Taxe de délivrance payée | 12.05.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.07.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DA]US2090434 (EMIL THALMANN) [DA] 1 * page 1, column 20 - column 51 *; | [A]DE1230553 (ECKERT & ZIEGLER GMBH) [A] 1* column 3, line 52 - column 4, line 25 *; | [Y]DE1268367 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG) [Y] 1,2,7,8 * column 3, line 12 - line 32 * * figure 2 *; | [DY]WO9606721 (BUEHLER AG [CH], et al) [DY] 1,2,7,8 * page 3, line 12 - page 4, line 23 * | Examen | JPS60154026 |