EP0926857 - Récupération d'horloge avec échantillonage non-synchrone pour récepteur de données à débit variable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.01.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.01.2005 | Demande réputée retirée | publié le 16.03.2005 [2005/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [N/P] |
Précédent [1999/26] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Lu, Cheng-Youn 55 Carleton Terrace Cresskill, New Jersey 07626 / US | 02 /
Bao, Jay 77 Shaffer Road Bridgewater, New Jersey 08807 / US | 03 /
Poon, Tommy C. 75 Murray Hill Boulevard Murray Hill, New Jersey 07974 / US | [1999/26] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/26] | Pfenning, Meinig & Partner Mozartstrasse 17 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98116135.9 | 26.08.1998 | [1999/26] | Numéro de priorité, date | US19970997772 | 24.12.1997 Format original publié: US 997772 | [1999/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0926857 | Date: | 30.06.1999 | Langue: | EN | [1999/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0926857 | Date: | 17.12.2003 | [2003/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.11.2003 | Classification | IPC: | H04L7/02, H03H17/06 | [1999/26] | CPC: |
H04L7/0029 (EP,US);
H04L7/0335 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2004/37] |
Précédent [1999/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Taktrückgewinnung mit nicht-synchroner Abtastung für Datenempfänger mit variabler Datenrate | [1999/26] | Anglais: | Data receiver having variable rate symbol timing recovery with non-synchronized sampling | [1999/26] | Français: | Récupération d'horloge avec échantillonage non-synchrone pour récepteur de données à débit variable | [1999/26] | Procédure dexamen | 18.06.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/11] | 13.10.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 27.07.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | DE   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 27.07.2004 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 27.07.2004 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2004 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0793363 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US]) [Y] 1-12 * column 1, lines 52,53 * * column 2, lines 12-14 - lines 28-37 * * column 2, lines 41-46 - lines 53-57 * * column 5, lines 36-44 - lines 57,58 * * figure 2 *; | [Y]US5612975 (BECKER DONALD W [US], et al) [Y] 1-12 * column 1, lines 16-18 * * column 2, lines 14-25 - lines 33-36 * * column 2, lines 54-57 * * column 5, lines 33-40 * * column 6, lines 3-5 * * column 7, lines 5-12 - lines 34-37 * * column 8, lines 31-36 - lines 44-49 * * column 8, lines 53-56 * * figure 11 *; | [E]US5872818 (CHOI YANG-SEOK [KR]) [E] 1-12 * column 2, lines 21-47 * * figure 3 * | [A] - KIM D ET AL, DESIGN OF OPTIMAL INTERPOLATION FILTER FOR SYMBOL TIMING RECOVERY, IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, IEEE INC. NEW YORK, US, VOL. 45, NR. 7, PAGE(S) 877-884, ISSN 0090-6778, XP000659440 [A] 1 * All document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/26.602593 | [AD] - GARDNER F M, INTERPOLATION IN DIGITAL MODEMS. ÖPART I: FUNDAMENTALS, IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, IEEE INC. NEW YORK, US, VOL. 41, NR. 3, PAGE(S) 501-507, ISSN 0090-6778, XP000372693 [AD] * All document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/26.221081 | [AD] - ERUP L ET AL, INTERPOLATION IN DIGITAL MODEMS-PART II: IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE, IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, IEEE INC. NEW YORK, US, VOL. 41, NR. 6, PAGE(S) 998-1008, ISSN 0090-6778, XP002059992 [AD] * All document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/26.231921 |