EP0899486 - Système de commande avec faculté d'adaptation pour une transmissision à variation continue [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.02.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.02.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.03.2004 [2004/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NISSAN MOTOR CO., LTD. 2 Takara-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa / JP | [N/P] |
Précédent [1999/09] | Pour tous les Etats désignés Nissan Motor Co., Ltd. 2 Takara-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa / JP | Inventeur(s) | 01 /
Yamamoto, Masahiro 33-2-204, Sagamigaoka 6-chome Zama City, Kanagawa / JP | [1999/09] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/09] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98116478.3 | 01.09.1998 | [1999/09] | Numéro de priorité, date | JP19970236372 | 01.09.1997 Format original publié: JP 23637297 | [1999/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0899486 | Date: | 03.03.1999 | Langue: | EN | [1999/09] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0899486 | Date: | 04.08.1999 | [1999/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0899486 | Date: | 02.04.2003 | Langue: | EN | [2003/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.1999 | Classification | IPC: | F16H61/38, // F16H61/00 | [1999/09] | CPC: |
F16H61/66259 (EP,US);
B60W2050/0012 (EP);
F16H2061/0078 (EP,US);
F16H59/72 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/15] |
Précédent [1999/09] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Anpassungsfähige Steuereinrichtung für ein stufenloses Getriebe | [1999/09] | Anglais: | Variable control device for a continously variable transmission | [1999/09] | Français: | Système de commande avec faculté d'adaptation pour une transmissision à variation continue | [1999/09] | Procédure d'examen | 01.09.1998 | Requête en examen déposée [1999/09] | 09.09.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.01.2003 | Taxe de délivrance payée | 15.01.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.01.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0424005 (BORG WARNER AUTOMOTIVE [US]) [A] 1 * column 20, line 5 - column 21, line 43; figures 7,8; claim 8 *; | [A]DE19616384 (NISSAN MOTOR [JP]) [A] 1,2 * figures 1-18; claims 1-9 *; | [A]US4670843 (MATSUMURA TOSHIO [JP], et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]US5144864 (SAWASAKI TOMOO [JP], et al) [A] 1,2 * the whole document * |