EP0903499 - Compresseur à spirales [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.06.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.06.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.08.2005 [2005/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SANYO ELECTRIC CO., LTD. 5-5, Keihan-Hondori 2-chome Moriguchi-shi, Osaka / JP | [N/P] |
Précédent [2004/33] | Pour tous les Etats désignés Sanyo Electric Co., Ltd. 5-5, Keihanhondori 2-chome Moriguchi-shi, Osaka / JP | ||
Précédent [1999/12] | Pour tous les Etats désignés SANYO ELECTRIC Co., Ltd. 5-5, Keihanhondori 2-chome Moriguchi-shi, Osaka / JP | Inventeur(s) | 01 /
Mitsunaga, Toshihiko Daia Paresu 710, 2352, Uwanodai Fukuya-shi, Saitama-ken / JP | 02 /
Matsumoto, Kenzo 2105-3, Kokai, Oizumi-machi Ora-gun, Gunma-ken / JP | 03 /
Sugimoto, Kazuyoshi 4-19-13, Nishikoizumi, Oizumi-machi Ora-gun, Gunma-ken / JP | 04 /
Nishikawa, Takahiro 505-202, Uchigashima Ota-shi, Gunma-ken / JP | 05 /
Fujiwara, Kazuaki 57-1, Sumiyoshi Oizumi-machi Ora-gun, Gunma-ken / JP | 06 /
Sato, Kazuya 57-1, Sumiyoshi Oizumi-machi Ora-gun, Gunma-ken / JP | 07 /
Sato, Takashi 2-37-2, Midori-cho Kumagaya-shi, Saitama-ken / JP | [1999/12] | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 26 01 62 80058 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/12] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Postfach 26 01 62 80058 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98117556.5 | 16.09.1998 | [1999/12] | Numéro de priorité, date | JP19970252125 | 17.09.1997 Format original publié: JP 25212597 | JP19970261933 | 26.09.1997 Format original publié: JP 26193397 | JP19970267437 | 30.09.1997 Format original publié: JP 26743797 | [1999/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0903499 | Date: | 24.03.1999 | Langue: | EN | [1999/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0903499 | Date: | 09.06.1999 | [1999/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0903499 | Date: | 11.08.2004 | Langue: | EN | [2004/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.04.1999 | Classification | IPC: | F04C18/02, F04C29/08, F04C29/02 | [1999/12] | CPC: |
F04C29/12 (EP,US);
F04C18/0215 (EP,US);
F04C18/0261 (EP,US);
F04C29/02 (EP,US);
F04C29/021 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2000/08] |
Précédent [1999/12] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Spiralverdichter | [1999/12] | Anglais: | Scroll compressor | [1999/12] | Français: | Compresseur à spirales | [1999/12] | Procédure d'examen | 24.11.1999 | Requête en examen déposée [2000/04] | 22.07.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.02.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.02.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.06.2004 | Taxe de délivrance payée | 09.06.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP03006364.8 / EP1319838 | EP03006365.5 / EP1319839 | EP03006366.3 / EP1319840 | Opposition(s) | 12.05.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4494914 (SHIIBAYASHI MASAO [JP]) [A] 1,2 * column 10, line 6 - line 33; figures 11,12 *; | [A]EP0648932 (TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS [JP]) [A] 1,2 * figure 3; claim 1 *; | [A]JPS61197786 ; | [A]JPS5867986 ; | [A]JPS59141785 ; | [A]JPH0658273 ; | [A]JPH0658270 ; | [A]JPH02294580 ; | [XY]DE9210747U (INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE) [X] 12,13 * figure 6; claims 1-4 * [Y] 14-17; | [DYA]US5110268 (SAKURAI KAZUO [JP], et al) [DY] 16,17 * figure 1; claim 1 * [A] 6,7,10; | [Y]JPH02264181 ; | [X]US5013225 (RICHARDSON JR HUBERT [US]) [X] 12,13 * column 5, line 14 - column 6, line 19; figure 1 *; | [A]US5660539 (MATSUNAGA MUTSUNORI [JP], et al) [A] 12-17 * column 7, line 55 - column 8, line 6; figure 1 * * column 8, line 51 - column 9, line 32; figures 1,2 *; | [A]JPH03179189 ; | [A]JPH04203377 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870123), vol. 011, no. 025, Database accession no. (M - 556), & JP61197786 A 19860902 (TOSHIBA CORP) [A] 1,2 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830713), vol. 007, no. 159, Database accession no. (M - 228), & JP58067986 A 19830422 (HITACHI SEISAKUSHO KK) [A] 1,2 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19841211), vol. 008, no. 270, Database accession no. (M - 344), & JP59141785 A 19840814 (MITSUBISHI DENKI KK) [A] 1,2 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940607), vol. 18, no. 297, Database accession no. (M - 1617), & JP06058273 A 19940301 (DAIKIN IND LTD) [A] 6,7,10 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940607), vol. 018, no. 297, Database accession no. (M - 1617), & JP06058270 A 19940301 (DAIKIN IND LTD) [A] 6,7,10 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910219), vol. 015, no. 069, Database accession no. (M - 1083), & JP02294580 A 19901205 (DAIKIN IND LTD) [A] 6,7 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910111), vol. 015, no. 013, Database accession no. (M - 1069), & JP02264181 A 19901026 (HITACHI LTD) [Y] 14,15 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19911030), vol. 015, no. 427, Database accession no. (M - 1174), & JP03179189 A 19910805 (HITACHI LTD) [A] 13-15 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19921116), vol. 016, no. 545, Database accession no. (M - 1337), & JP04203377 A 19920723 (HITACHI LTD) [A] 13-15 * abstract * |