EP0905528 - Système d'alarme de trafic et évitement de collision (TCAS) à portée augmentée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.10.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.11.2007 [2007/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aviation Communication & Surveillance Systems, LLC 19810 N. 7th Avenue Phoenix, Arizona 85027-4400 / US | [2006/17] |
Précédent [2002/30] | Pour tous les Etats désignés L-3 Communications Corporation 19810 N. 7th Avenue Phoenix, Arizona 85027-4400 / US | ||
Précédent [2002/26] | Pour tous les Etats désignés L-3 Communications Corporation 21111 N. 19th Ave. Phoenix, Arizona 85027-2708 / US | ||
Précédent [1999/13] | Pour tous les Etats désignés HONEYWELL INC. Honeywell Plaza Minneapolis Minnesota 55408 / US | Inventeur(s) | 01 /
Smith, Mark D. 5341 West Plute Glendale, AZ 85308 / US | 02 /
Fajen, Lyle A. 12201 North 61st Place Scottsdale, AZ 85254 / US | [1999/13] | Mandataire(s) | Hackney, Nigel John, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Précédent [2006/17] | Hackney, Nigel John, et al Mewburn Ellis LLP York House, 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | ||
Précédent [2004/49] | Parry, Simon James, et al Forrester & Boehmert, Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Précédent [2002/30] | Howden, Christopher Andrew, et al FORRESTER & BOEHMERT Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Précédent [2001/50] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Eric Potter Clarkson Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Précédent [2000/52] | Howden, Christopher Andrew, et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 80801 München / DE | ||
Précédent [1999/13] | Herzbach, Dieter, Dipl.-Ing., et al Honeywell Holding AG, Patent- und Lizenzabteilung, Kaiserleistrasse 39 63067 Offenbach am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98118350.2 | 28.09.1998 | [1999/13] | Numéro de priorité, date | US19970940420 | 30.09.1997 Format original publié: US 940420 | [1999/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0905528 | Date: | 31.03.1999 | Langue: | EN | [1999/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0905528 | Date: | 06.10.1999 | [1999/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0905528 | Date: | 20.12.2006 | Langue: | EN | [2006/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.08.1999 | Classification | IPC: | G01S13/74, G01S13/93 | [1999/13] | CPC: |
G01S13/933 (EP,US);
G01S13/74 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/24] |
Précédent [1999/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Bereichserweitertes Verkehrsalarm- und Kollisionsvermeidungs-System (TCAS) | [1999/13] | Anglais: | Extended range traffic alert and collision avoidance system (TCAS) | [1999/13] | Français: | Système d'alarme de trafic et évitement de collision (TCAS) à portée augmentée | [1999/13] | Procédure d'examen | 29.10.1999 | Requête en examen déposée [1999/52] | 26.01.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.08.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.04.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.2006 | Taxe de délivrance payée | 24.08.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.09.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 04.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2004 | 07   M06   Taxe payée le   04.10.2004 | 30.09.2005 | 08   M06   Taxe payée le   04.10.2005 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO9720230 (HONEYWELL INC [US], et al) [A] 1,4,6,8 * the whole document *; | [A] - BOISVERT R E ET AL, "ADS-MODE S SYSTEM OVERVIEW", PROCEEDINGS OF THE AIAA/IEEE DIGITAL AVIONICS SYSTEMS CONFERENCE, NEW YORK, OCT. 25 - 28, 1993, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, (19931025), no. CONF. 12, pages 104 - 109, XP000451645 [A] 1,4,6,8 * page 107, column R * |