EP0919648 - Dispositif de contrôle de fibres textiles flottantes au travers de cylindres d'étirage dans une machine de peignage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.01.2005 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.09.2005 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.11.2005 [2005/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MARZOLI S.p.A. Via S. Alberto, 2 25036 Palazzolo Sull'Oglio (Brescia) / IT | [2004/12] |
Précédent [2000/38] | Pour tous les Etats désignés Marzoli S.p.A. Via S. Alberto, 2 25036 Palazzolo Sull'Oglio (Brescia) / IT | ||
Précédent [1999/22] | Pour tous les Etats désignés FRATELLI MARZOLI & C. S.p.A. Via Verdi, 11 I-24100 Bergamo / IT | Inventeur(s) | 01 /
Prandini, Girolamo Via S. Alberto, 2 25036 Palazzolo Sull'Oglio (Brescia) / IT | 02 /
Pasini, Giovanni Battista Via S. Alberto, 2 25036 Palazzolo Sull'Oglio (Brescia) / IT | [1999/22] | Mandataire(s) | De Gregori, Antonella Ing. Barzano' & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo 10 20121 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2001/12] | De Gregori, Antonella Ing. Barzano & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo 10 20121 Milano / IT | ||
Précédent [2000/37] | Parisi, Luigi Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo 10 I-20121 Milano / IT | ||
Précédent [1999/22] | Cicogna, Franco Ufficio Internazionale Brevetti Dott.Prof. Franco Cicogna Via Visconti di Modrone, 14/A 20122 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 98119228.9 | 12.10.1998 | [1999/22] | Numéro de priorité, date | IT1997MI02499 | 07.11.1997 Format original publié: IT MI972499 | [1999/22] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0919648 | Date: | 02.06.1999 | Langue: | EN | [1999/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0919648 | Date: | 02.08.2000 | [2000/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0919648 | Date: | 17.03.2004 | Langue: | EN | [2004/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.2000 | Classification | IPC: | D01G19/08, D01G21/00 | [1999/22] | CPC: |
D01G19/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, MC [2001/15] |
Précédent [1999/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Überwachung der durch die Streckzylinder einer Kämmaschine schwebenden Textilfaser | [1999/22] | Anglais: | Device for controlling textile fibers floating through drawing cylinders in a combing machine | [1999/22] | Français: | Dispositif de contrôle de fibres textiles flottantes au travers de cylindres d'étirage dans une machine de peignage | [1999/22] | Procédure d'examen | 16.01.2001 | Requête en examen déposée [2001/12] | 14.10.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.01.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.06.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.08.2003 | Taxe de délivrance payée | 29.08.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.12.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | MC | 31.10.2004 | [2005/45] | Citations: | Recherche | [Y]GB2089854 (ZINSER TEXTILMASCHINEN GMBH) [Y] 1,2 * page 2, line 80 - page 3, line 33; figures 1,4; claim 1 *; | [YA]EP0478992 (RIETER AG MASCHF [CH]) [Y] 1,2 * column 2, line 34 - column 3, line 43; figures 1-6; claims 4-6 * [A] 6-8; | [A]EP0376002 (RIETER AG MASCHF [CH]) [A] 1 * column 4, line 5 - line 18; figure 1; claim 1 *; | [A]GB1482618 (SANT ANDREA NOVARA OFFICINE) |