Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
01.10.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.11.2004 [2004/47] |
24.09.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 10.11.2004 [2004/46] |
25.06.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 11.08.2004 [2004/33] |
12.12.2003 | Changement - demandeur | publié le 28.01.2004 [2004/05] |
10.10.2003 | Délivrance (prévue) | publié le 26.11.2003 [2003/48] |
10.10.2003 | Changement - demandeur | publié le 26.11.2003 [2003/48] |
10.10.2003 | Changement - mandataire | publié le 26.11.2003 [2003/48] |
09.08.2003 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
23.07.2003 | Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance | |
23.07.2003 | Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression | |
18.12.2002 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
23.10.2002 | Taxe annuelle | |
13.05.2002 | Rapport d'examen ou réponse | |
22.01.2002 | Rapport d'examen ou réponse | |
02.11.2001 | Premier rapport d'examen | |
30.10.2001 | Rapport d'examen ou réponse | |
18.10.2001 | Taxe annuelle | |
23.10.2000 | Taxe annuelle | |
13.01.2000 | Changement - Etats autorisant l'extension | |
19.11.1999 | Liste definitive des désignations | publié le 05.01.2000 [2000/01] |
29.10.1999 | Requête en examen présentée | publié le 15.12.1999 [1999/50] |
05.03.1999 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 21.04.1999 [1999/16] |