Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
15.11.2002 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.2003 [2003/01] |
28.06.2002 | demande réputée retirée | |
04.12.2001 | Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle | |
12.05.2001 | Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle | |
12.05.2001 | Taxe annuelle | |
30.11.2000 | Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle | |
12.03.1999 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 28.04.1999 [1999/17] |