EP0911002 - Appareil pour le traitement du tintement d'oreille et de l'hyperacousie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.11.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.11.2002 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.2003 [2003/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lux-Wellenhof, Gabriele Feldbergstrasse 33 65830 Kriftel / DE | [1999/17] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1999/17] | Mandataire(s) | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [1999/17] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte, Kindermann Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98119502.7 | 15.10.1998 | [1999/17] | Numéro de priorité, date | DE19972018503U | 17.10.1997 Format original publié: DE 29718503 U | [1999/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0911002 | Date: | 28.04.1999 | Langue: | DE | [1999/17] | Classification | IPC: | A61F11/00 | [1999/17] | CPC: |
H04R25/75 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/17] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Gerät zur Behandlung von Tinitus und Hyperakusis | [1999/17] | Anglais: | Apparatus for treatment of the tinnitus and hyperacusis. | [1999/17] | Français: | Appareil pour le traitement du tintement d'oreille et de l'hyperacousie | [1999/17] | Procédure dexamen | 01.05.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/01] | 05.07.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2000 | 03   M06   Taxe payée le   30.04.2001 | 31.10.2001 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |