EP0950611 - Caisse en plastique empilable et emboîtable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.04.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 19.03.2008 [2008/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SICAV Sas di Militerni & C. Piazzale Cappella Moreri, 1/3 10060 Bricherasio (Torino) / IT | [1999/42] | Inventeur(s) | 01 /
Cesano, Franco Via Brusiti, 13 bis 10060 San Secondo di Pinerolo (Torino) / IT | [1999/42] | Mandataire(s) | Marchitelli, Mauro, et al Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1999/42] | Marchitelli, Mauro, et al Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Corso Fiume 6 10133 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 98119893.0 | 21.10.1998 | [1999/42] | Numéro de priorité, date | IT1998TO00322 | 15.04.1998 Format original publié: IT TO980322 | [1999/42] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0950611 | Date: | 20.10.1999 | Langue: | EN | [1999/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0950611 | Date: | 28.05.2003 | Langue: | EN | [2003/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.07.1999 | Classification | IPC: | B65D21/04 | [1999/42] | CPC: |
B65D21/045 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE [2000/26] |
Précédent [1999/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Übereinander und ineinander stapelbare Kunststoffkiste | [1999/42] | Anglais: | A superimposable and interpenetrable plastics box | [1999/42] | Français: | Caisse en plastique empilable et emboîtable | [1999/42] | Procédure d'examen | 23.03.2000 | Requête en examen déposée [2000/22] | 24.03.2000 | Requête en examen accéléré déposée | 07.07.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 26.10.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.01.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.04.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.11.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.10.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.01.2003 | Taxe de délivrance payée | 16.01.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.03.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 28.05.2003 | FR | 28.05.2003 | IT | 28.05.2003 | NL | 28.05.2003 | GR | 28.08.2003 | PT | 28.08.2003 | SE | 28.08.2003 | DE | 29.08.2003 | GB | 21.10.2003 | ES | 22.10.2003 | [2008/12] |
Précédent [2006/14] | BE | 28.05.2003 | |
FR | 28.05.2003 | ||
NL | 28.05.2003 | ||
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
GB | 21.10.2003 | ||
ES | 22.10.2003 | ||
Précédent [2005/27] | BE | 28.05.2003 | |
NL | 28.05.2003 | ||
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
GB | 21.10.2003 | ||
ES | 22.10.2003 | ||
Précédent [2004/45] | BE | 28.05.2003 | |
NL | 28.05.2003 | ||
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
GB | 21.10.2003 | ||
Précédent [2004/28] | BE | 28.05.2003 | |
NL | 28.05.2003 | ||
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
Précédent [2004/23] | NL | 28.05.2003 | |
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
DE | 29.08.2003 | ||
Précédent [2004/02] | NL | 28.05.2003 | |
GR | 28.08.2003 | ||
PT | 28.08.2003 | ||
SE | 28.08.2003 | ||
Précédent [2003/50] | SE | 28.08.2003 | Citations: | Recherche | [X]FR1131653 (CONST ELECTRO MECANIQUES D APP) [X] 1-3 * page 2, column L, paragraph 2 - paragraph 4; figures 15-21 *; | [XY]DE7435329U (STUCKI KUNSTSTOFFWERK [DE]) [X] 1-3 * figures 1-3; claim 1 * [Y] 4; | [YA]DE4228204 (RIESSELMANN & SOHN [DE]) [Y] 4 * figures 21-24; claim 1 *[A] 1; | [YA]EP0612666 (BEROLINA KUNSTSTOFF [DE]) [Y] 4 * column 6, line 55 - column 8, line 51; figures 4-7 * [A] 1; | [XAY]EP0680886 (ALLIBERT EQUIPEMENT [FR]) [X] 1,2 * figures 1-5; claim 1 * [A] 3 [Y] 4 |