EP0936415 - Installation d'alimentation d'eau chaude [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.02.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.02.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.03.2005 [2005/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [1999/33] | Inventeur(s) | 01 /
Kroell, Ulrich Im Rotenbach 9 72654 Neckartenzlingen / DE | 02 /
Oehrlein, Manfred Goethestrasse 62 73249 Wernau / DE | [1999/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98120877.0 | 04.11.1998 | [1999/33] | Numéro de priorité, date | DE1998106115 | 14.02.1998 Format original publié: DE 19806115 | [1999/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0936415 | Date: | 18.08.1999 | Langue: | DE | [1999/33] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0936415 | Date: | 12.09.2001 | [2001/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0936415 | Date: | 31.03.2004 | Langue: | DE | [2004/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.07.2001 | Classification | IPC: | F24D19/10 | [1999/33] | CPC: |
F24D19/1066 (EP,US);
F24H15/219 (EP,US);
F24H15/238 (EP,US);
F24H15/36 (EP,US);
F24D17/0078 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2002/23] |
Précédent [1999/33] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Warmwasser-Versorgungsanlage | [1999/33] | Anglais: | Hot water supply installation | [1999/33] | Français: | Installation d'alimentation d'eau chaude | [1999/33] | Procédure d'examen | 12.03.2002 | Requête en examen déposée [2002/21] | 16.09.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.01.2004 | Taxe de délivrance payée | 26.01.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.01.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4166944 (SCOTT KENNETH W [US]) [A] 1,2* column A *; | [AD]DE3431555 (SCHNAKENBURG PETER VON) [AD] 1 * abstract * | par le demandeur | DE3431555 |