EP0918207 - Projectile du type à fragmentation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.12.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.12.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.02.2004 [2004/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstrasse 49 90478 Nürnberg / DE | [2003/42] |
Précédent [1999/21] | Pour tous les Etats désignés Diehl Stiftung & Co. Stephanstrasse 49 90478 Nürnberg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schildknecht, Manfred Dr. Fasanenweg 38 90542 Eckental/Eckenhaid / DE | 02 /
Rieger, Gerald Kleinreuther Weg 49 90408 Nürnberg / DE | 03 /
Himmert, Rainer Königsberger Strasse 23 91207 Lauf / DE | [1999/21] | Mandataire(s) | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstraße 49 90478 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2003/47] | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstrasse 49 90478 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98122013.0 | 20.11.1998 | [1999/21] | Numéro de priorité, date | DE19971053187 | 21.11.1997 Format original publié: DE 19753187 | [1999/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0918207 | Date: | 26.05.1999 | Langue: | DE | [1999/21] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0918207 | Date: | 15.12.1999 | [1999/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0918207 | Date: | 12.02.2003 | Langue: | DE | [2003/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.1999 | Classification | IPC: | F42B12/32 | [1999/21] | CPC: |
F42B12/32 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, SE [2000/34] |
Précédent [1999/21] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Splittergeschoss | [1999/21] | Anglais: | Fragmentation-type projectile | [1999/21] | Français: | Projectile du type à fragmentation | [1999/21] | Procédure d'examen | 01.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/04] | 11.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.09.2002 | Taxe de délivrance payée | 18.09.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.11.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [E]DE19648355 (DIEHL STIFTUNG & CO [DE]) [E] 1-15 * column 2, line 15 - line 21; figure 6 *; | [AD]EP0101795 (RHEINMETALL GMBH [DE]) [AD] 1,4-7,9,15 * page 2, line 19 - page 4, line 29; figures 1,2 *; | [A]EP0314092 (DIEHL GMBH & CO [DE]) [A] 1-5,13,15 * column 3, line 55 - column 4, line 20; figures 1,3,4 *; | [A]DE2947165 (FRANCE ETAT) [A] 1,9 * page 10, line 11 - line 18; figure 5 *; | [A]DE129807 (EGGER ET AL.) [A] 1,10,13 * the whole document *; | [A]DE312389 (BAYERISCHES HÜTTENWERK FRITZ NEUMEYER) [A] 2,3 * the whole document *; | [AD]DE3804351 (RHEINMETALL GMBH [DE]); | [A]US4664035 (OSOFSKY IRVING B [US]); | [A]GB764292 (VICKERS ARMSTRONGS AIRCRAFT); | [A]US5661254 (STEUER RAIMAR [DE], et al) | par le demandeur | EP0101795 | DE3804351 |