Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0918207 | Dossier mondial | 12.02.2003 | B1 | EP0918207 | 15.12.1999 | A3 | EP0918207 | 26.05.1999 | A2 | Numéro de priorité | Date | DE19753187 | 21.11.1997 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE19753187 | 27.05.1999 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE19753187 | 21.11.1997 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE59807174D1 | 20.03.2003 | D1 | Numéro de priorité | Date | DE19753187 | 21.11.1997 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ES2192730T | 16.10.2003 | T3 | Numéro de priorité | Date | DE19753187 | 21.11.1997 |