EP0923917 - Collier cervical [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.10.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.10.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.11.2004 [2004/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastrasse 48 20245 Hamburg / DE | [1999/25] | Inventeur(s) | 01 /
Herzberg, Thorsten Cuxhavener Strasse 62 21149 Hamburg / DE | 02 /
Möller, Thomas Katharinenstrasse 28A 20457 Hamburg / DE | 03 /
Kartheus, Holger Stellinger Weg 19 20255 Hamburg / DE | 04 /
Andrews, Arthur-Hugh Heidkoppel 15 25337 Kölln-Reisiek / DE | [1999/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98122874.5 | 02.12.1998 | [1999/25] | Numéro de priorité, date | DE1997155923 | 17.12.1997 Format original publié: DE 19755923 | [1999/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0923917 | Date: | 23.06.1999 | Langue: | DE | [1999/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0923917 | Date: | 26.04.2000 | [2000/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0923917 | Date: | 26.11.2003 | Langue: | DE | [2003/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.03.2000 | Classification | IPC: | A61F5/055 | [1999/25] | CPC: |
A61F5/055 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [2001/01] |
Précédent [1999/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Cervicalstütze | [1999/25] | Anglais: | Cervical collar | [1999/25] | Français: | Collier cervical | [1999/25] | Procédure d'examen | 18.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/28] | 28.08.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.12.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.04.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.08.2003 | Taxe de délivrance payée | 11.08.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.08.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3850164 (HARE G) [X] 1,2,8 * column 2, line 10 - line 52; figure - *; | [A]DE8119906U (WECKENMANN); | [A]WO8701028 (BENCKHUIJSEN GERRIT JAN); | [A]DE3906232 (ADEV ENTWICKLUNG VERTRIEB [DE]); | [A]US5275581 (BENDER KELLY M [US]) [A] 1,8 * abstract * | par le demandeur | DE2404683 | DE3906232 |