EP0923981 - Catalyseur d'oxidation pour les moteurs à combustion [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.04.2002 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2002 | Demande réputée retirée | publié le 05.06.2002 [2002/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OMG AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau / DE | [2001/46] |
Précédent [2001/15] | Pour tous les Etats désignés dmc2 Degussa Metals Catalysts Cerdec AG 60287 Frankfurt am Main / DE | ||
Précédent [1999/36] | Pour tous les Etats désignés Degussa-Hüls Aktiengesellschaft 60287 Frankfurt am Main / DE | ||
Précédent [1999/26] | Pour tous les Etats désignés Degussa-Hüls Aktiengesellschaft 45764 Marl / DE | ||
Précédent [1999/25] | Pour tous les Etats désignés Degussa Aktiengesellschaft Weissfrauenstrasse 9 60311 Frankfurt / DE | Inventeur(s) | 01 /
Klein, Harald Dr. Otto-Sauer-Strasse 17a 63856 Bessenbach / DE | 02 /
van den Tillaart, Hans Dr. Schillerstrasse 30 63579 Freigericht / DE | 03 /
Eckhoff, Stephan Zum Pageskampe 24 31515 Wunstorf / DE | 04 /
Lox, Egbert Dr. Greifenhagenstrasse 12b 63457 Hanau / DE | 05 /
Kreuzer, Thomas Dr. Philipp-Reis-Strasse 13 61184 Karben / DE | [1999/25] | Mandataire(s) | Herrmann, Reinhard OMG AG FI-PAT Postfach 1351 63403 Hanau / DE | [N/P] |
Précédent [2001/46] | Herrmann, Reinhard OMG AG FI-PAT Postfach 1351 63403 Hanau / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98122920.6 | 02.12.1998 | [1999/25] | Numéro de priorité, date | DE1997156144 | 17.12.1997 Format original publié: DE 19756144 | [1999/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0923981 | Date: | 23.06.1999 | Langue: | DE | [1999/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0923981 | Date: | 09.02.2000 | [2000/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.12.1999 | Classification | IPC: | B01D53/94, B01J23/62 | [1999/25] | CPC: |
B01D53/945 (EP,US);
B01J23/626 (EP,US);
Y02A50/20 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US);
Y10S502/50 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/42] |
Précédent [1999/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Oxydationskatalysator für Verbrennungsmotoren | [1999/25] | Anglais: | Oxidation catalyst for combustion engines | [1999/25] | Français: | Catalyseur d'oxidation pour les moteurs à combustion | [1999/25] | Procédure dexamen | 20.01.2000 | Requête en examen déposée [2000/17] | 13.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.11.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/23] | 07.01.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3425792 (STEPHENS RUTH E) [X] 1-3 * column W *; | [X]JPS4993267 ; | [X]EP0211233 (NIPPON CATALYTIC CHEM IND [JP]) [X] 1-3 * examples 10-8,13,15-10; claim 10; tables 2,3 *; | [X]JPH05103985 ; | [X]EP0362960 (SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO [JP]) [X] 1-3 * example 11 * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1975, no. 22, Database accession no. 1975-36533W, XP002125142 & JPS4993267 A 19740905 (ASAHI CHEM IND CO LTD) [X] 1-3 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1993, no. 21, Database accession no. 1993-171962, XP002125143 & JPH05103985 A 19930427 (NIPPON SHOKUBAI CO LTD) [X] 1-3 * abstract * |