EP0900700 - Système de distribution électrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.01.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.01.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.03.2006 [2006/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Delphi Technologies, Inc. PO Box 5052 Troy, MI 48007 / US | [2004/17] |
Précédent [1999/10] | Pour tous les Etats désignés Delco Electronics Europe GmbH Gustav-Nachtigal-Strasse 5 65189 Wiesbaden / DE | Inventeur(s) | 01 /
Neibecker, Niels Hackenbroicherstrasse 87 50769 Köln / DE | 02 /
Stadler, Peter Alter Schutzenplatz 12 57482 Wenden / DE | 03 /
Schubotz, Horst Am Dausendbusch 27 42285 Wuppertal / DE | [1999/10] | Mandataire(s) | Denton, Michael John Delphi France SAS Bât. le Raspail - ZAC Paris Nord 2 22, avenue des Nations CS 65059 Villepinte 95972 Roissy CDG Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [1999/10] | Denton, Michael John Delphi Automotive Systems Centre Technique Paris 117 avenue des Nations B.P. 60059 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 98202669.2 | 07.08.1998 | [1999/10] | Numéro de priorité, date | GB19970018892 | 08.09.1997 Format original publié: GB 9718892 | [1999/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0900700 | Date: | 10.03.1999 | Langue: | EN | [1999/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0900700 | Date: | 22.05.2002 | [2002/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0900700 | Date: | 09.03.2005 | Langue: | EN | [2005/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.04.2002 | Classification | IPC: | B60R16/02 | [1999/10] | CPC: |
B60R16/0238 (EP,US);
H05K1/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, IT [2003/07] |
Précédent [1999/10] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Elektrisches Verteilersystem | [1999/10] | Anglais: | Electrical distribution system | [1999/10] | Français: | Système de distribution électrique | [1999/10] | Procédure d'examen | 22.11.2002 | Requête en examen déposée [2003/04] | 04.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.12.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.08.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.12.2004 | Taxe de délivrance payée | 30.12.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.12.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE2409660 (SIEMENS AG) [Y] 1-12 * the whole document *; | [A]DE8034130U (KABELWERKE REINHAGEN GMBH.) [A] 1-12* the whole document *; | [Y]US5023752 (DETTER GARY C [US], et al) [Y] 1-12 * the whole document *; | [Y]US5040097 (STRIBEL HANS P [DE]) [Y] 1-12 * the whole document *; | [A]EP0584592 (REINSHAGEN KABELWERK GMBH [DE]) [A] 1-12 * the whole document *; | [Y]DE4422434 (KOSTAL LEOPOLD GMBH & CO KG [DE]) [Y] 1-12 * the whole document * |