EP0920195 - Dispositif d'acquisition et d'amplification de signaux électroniques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 28.02.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.02.2003 | Retrait de la demande | publié le 16.04.2003 [2003/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1999/22] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Darthenay, Frédéric Société Civile S.P.I.D., 156, Bld. Haussmann 75008 Paris / FR | 02 /
Jacquet, Sébastien Société Civile S.P.I.D., 156, Bld. Haussmann 75008 Paris / FR | 03 /
Morisson, Richard Société Civile S.P.I.D., 156, Bld. Haussmann 75008 Paris / FR | [1999/22] | Mandataire(s) | Charpail, François, et al Société Civile S.P.I.D. 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1999/37] | Charpail, François, et al Société Civile S.P.I.D. 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | ||
Précédent [1999/22] | Caron, Jean Société Civile S.P.I.D. 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 98203909.1 | 18.11.1998 | [1999/22] | Numéro de priorité, date | FR19970015030 | 28.11.1997 Format original publié: FR 9715030 | [1999/22] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0920195 | Date: | 02.06.1999 | Langue: | FR | [1999/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.03.1999 | Classification | IPC: | H04N5/18, H04N5/20 | [1999/22] | CPC: |
H04N5/18 (EP,KR);
H04N5/20 (EP,KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/07] |
Précédent [1999/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Gewinnen und Verstärken von elektronischen Signalen | [1999/22] | Anglais: | Device for the acquisition and amplification of electronic signals | [1999/22] | Français: | Dispositif d'acquisition et d'amplification de signaux électroniques | [1999/22] | Procédure d'examen | 02.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/04] | 25.02.2003 | Demande retirée par le demandeur [2003/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3970777 (BRADFORD ROBERT S, et al); | [A]US4410876 (SAWAGATA KIYOSHI [JP]); | [X]EP0255274 (SONY CORP [JP]); | [A]US4831378 (BAARS NICOLAAS J [FR], et al); | [A]EP0462804 (VICTOR COMPANY OF JAPAN [JP]); | [A]US5121117 (RABII KHOSRO M [US]); | [Y]US5153929 (ITAGAKI HIROSHI [JP]); | [A]US5157493 (HAMON JOEL [FR], et al); | [A]US5371552 (BRUMMETTE STEVEN C [US], et al); | [A]US5410366 (HOSTETLER DAVID A [US]); | [Y]US5519441 (GUSMANO DONALD J [US], et al); | [A]EP0714169 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [FR]) |