Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
28.02.2003 | Retrait de la demande | publié le 16.04.2003 [2003/16] |
11.12.2002 | Taxe annuelle | |
11.12.2001 | Taxe annuelle | |
07.12.2000 | Taxe annuelle | |
24.02.2000 | Changement - Etats autorisant l'extension | |
30.12.1999 | Liste definitive des désignations | publié le 16.02.2000 [2000/07] |
11.12.1999 | Requête en examen présentée | publié le 26.01.2000 [2000/04] |
30.07.1999 | Changement - mandataire | publié le 15.09.1999 [1999/37] |
16.04.1999 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 02.06.1999 [1999/22] |