EP0858047 - Procédé et appareil pour vérifier des signatures au moyen d'information dynamique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.05.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.05.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.06.2000 [2000/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Précédent [1998/33] | Pour tous les Etats désignés LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kashi, Ramanujan S. 3 Hoagland Court Bridgewater, New Jersey 08807 / US | 02 /
Wilfong, Gordon Thomas 23 Home Street Gillette, New Jersey 07933 / US | 03 /
Nelson, Winston Lowell 24 Erskine Drive Morristown, New Jersey 07960 / US | [1998/33] | Mandataire(s) | Watts, Christopher Malcolm Kelway, et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | [N/P] |
Précédent [1998/33] | Watts, Christopher Malcolm Kelway, Dr., et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98300753.5 | 03.02.1998 | [1998/33] | Numéro de priorité, date | US19970798981 | 11.02.1997 Format original publié: US 798981 | [1998/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0858047 | Date: | 12.08.1998 | Langue: | EN | [1998/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0858047 | Date: | 14.07.1999 | Langue: | EN | [1999/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.04.1998 | Classification | IPC: | G06K9/00 | [1998/33] | CPC: |
G06V40/30 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1999/17] |
Précédent [1998/33] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren und Gerät zur Überprüfung statischer Unterschriften mittels dynamischer Information | [1998/33] | Anglais: | Method and apparatus for verifying static signatures using dynamic information | [1998/33] | Français: | Procédé et appareil pour vérifier des signatures au moyen d'information dynamique | [1998/33] | Procédure d'examen | 03.02.1998 | Requête en examen accéléré déposée | 11.02.1998 | Requête en examen déposée [1998/33] | 26.06.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.06.1998 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 28.10.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.12.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.01.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.03.1999 | Taxe de délivrance payée | 24.03.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.04.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/26] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DA] - KASHI R S ET AL, "ON-LINE HANDWRITTEN SIGNATURE VERIFICATION USING STROKE DIRECTION CODING", OPTICAL ENGINEERING, (199609), vol. 35, no. 9, pages 2526 - 2533, XP000633943 [DA] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/1.600857 | [DA] - SUKHAN LEE ET AL, "OFFLINE TRACING AND REPRESENTATION OF SIGNATURES", IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS, (19920701), vol. 22, no. 4, pages 755 - 771, XP000298670 [DA] 1-15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/21.156588 | [A] - WEN C -J ET AL, "Signature verification based on distortion measure and spectral correlation", APPLICATIONS OF DIGITAL IMAGE PROCESSING XVIII, SAN DIEGO, CA, USA, 12-14 JULY 1995, ISSN 0277-786X, PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, 1995, USA, vol. 2564, pages 252 - 260, XP002061908 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.217407 | [DA] - BOCCIGNONE G, "RECOVERING DYNAMIC INFORMATION FROM STATIC HANDWRITING", PATTERN RECOGNITION, (19930301), vol. 26, no. 3, pages 409 - 418, XP000367313 [DA] 1-15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0031-3203(93)90168-V |