EP0936839 - Système pour la distinction des sons et procédé pour ce système [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.11.2003 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 19.03.2008 [2008/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thompson, Billie M. 1635 East Seldon Lane Phoenix, AZ 85020 / US | Pour tous les Etats désignés Thompson, Kirk D. 1635 East Seldon Lane Phoenix, AZ 85020 / US | [1999/33] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1999/33] | Mandataire(s) | Downey, William Gerrard, et al Wilson Gunn 5th Floor Blackfriars House The Parsonage Manchester M3 2JA / GB | [N/P] |
Précédent [1999/33] | Downey, William Gerrard, et al Wilson, Gunn, M'Caw, 41-51 Royal Exchange, Cross Street Manchester M2 7BD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98301057.0 | 13.02.1998 | [1999/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0936839 | Date: | 18.08.1999 | Langue: | EN | [1999/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0936839 | Date: | 02.01.2003 | Langue: | EN | [2003/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.07.1998 | Classification | IPC: | H04R5/033 | [1999/33] | CPC: |
H04R1/1041 (EP);
H04R5/04 (EP);
H04R1/1008 (EP);
H04R2460/13 (EP);
H04R5/033 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, NL, SE [2000/34] |
Précédent [2000/17] | (deleted) | ||
Précédent [1999/33] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | System für Schallerkennung und Verfahren dafür | [1999/33] | Anglais: | System for providing sound distinctions and method therefor | [1999/33] | Français: | Système pour la distinction des sons et procédé pour ce système | [1999/33] | Procédure d'examen | 27.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/34] | 06.06.2001 | Requête en examen accéléré déposée | 03.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.2001 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 13.11.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.03.2002 | Date des procédures orales | 10.04.2002 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 17.04.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.10.2002 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 03.04.2000 | M01   Taxe payée le   27.04.2000 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 02.01.2003 | BE | 02.01.2003 | CH | 02.01.2003 | FI | 02.01.2003 | FR | 02.01.2003 | GR | 02.01.2003 | IT | 02.01.2003 | LI | 02.01.2003 | NL | 02.01.2003 | DK | 02.04.2003 | GB | 02.04.2003 | SE | 02.04.2003 | DE | 03.04.2003 | ES | 30.07.2003 | [2008/12] |
Précédent [2006/14] | AT | 02.01.2003 | |
BE | 02.01.2003 | ||
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
FR | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
GB | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Précédent [2004/22] | AT | 02.01.2003 | |
BE | 02.01.2003 | ||
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
GB | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Précédent [2004/10] | AT | 02.01.2003 | |
BE | 02.01.2003 | ||
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Précédent [2004/04] | AT | 02.01.2003 | |
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
ES | 30.07.2003 | ||
Précédent [2004/02] | AT | 02.01.2003 | |
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
DK | 02.04.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
DE | 03.04.2003 | ||
Précédent [2003/47] | AT | 02.01.2003 | |
CH | 02.01.2003 | ||
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
Précédent [2003/46] | CH | 02.01.2003 | |
FI | 02.01.2003 | ||
GR | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
Précédent [2003/41] | CH | 02.01.2003 | |
FI | 02.01.2003 | ||
LI | 02.01.2003 | ||
NL | 02.01.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
Précédent [2003/40] | CH | 02.01.2003 | |
LI | 02.01.2003 | ||
SE | 02.04.2003 | ||
Précédent [2003/30] | SE | 02.04.2003 | Citations: | Recherche | [Y]JPH02182098 ; | [A]JPH07299051 ; | [X]DE2451977 (UNIV ST LOUIS) [X] 1,2,4,6-12 * page 1, line 1 - page 2, line 20 * * page 3, line 8 - page 6, line 29 *; | [YA]US3984636 (TURNER JACOB C, et al) [Y] 1,2,4,6-12 * column 1, line 56 - column 2, line 34 * * column 2, line 67 - column 6, line 43 * [A] 3,5; | [Y]US5521982 (SCHIFTAN YAIR [CH]) [Y] 1,2,4,6-12 * column 1, lines 5-48 * * column 1, line 64 - column 3, line 40 * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900928), vol. 14, no. 455, Database accession no. (E - 0985), & JP02182098 A 19900716 (HIROSHI OSADA) [Y] 1,2,4,6-12 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960329), vol. 96, no. 3, & JP07299051 A 19951114 (RION) [A] 1,6-12 * abstract * |