EP0880139 - Enregistrement et/ou reproduction de signal [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.01.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.01.2016 | Demande réputée retirée | publié le 17.02.2016 [2016/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | [N/P] |
Précédent [1998/48] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Takahashi, Takao, c/o Sony Corporation Intel. Prop. Dept., 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo 141 / JP | 02 /
Ohta, Masashi, c/o Sony Corporation Intel. Prop. Dept., 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo 141 / JP | 03 /
Akiba, Toshiya, c/o Sony Corporation Intel. Prop. Dept., 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo 141 / JP | 04 /
Tomita, Masami, c/o Sony Corporation Intel. Prop. Dept., 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo 141 / JP | 05 /
Suito, Taro, c/o Sony Corporation Intel. Prop. Dept., 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo 141 / JP | [1998/48] | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2014/21] | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Königstrasse 5 70173 Stuttgart / DE | ||
Précédent [2007/51] | Turner, James Arthur, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [1998/48] | Pratt, Richard Wilson, et al D. Young & Co, 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98303746.6 | 13.05.1998 | [1998/48] | Numéro de priorité, date | JP19970128233 | 19.05.1997 Format original publié: JP 12823397 | JP19970250542 | 16.09.1997 Format original publié: JP 25054297 | [1998/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0880139 | Date: | 25.11.1998 | Langue: | EN | [1998/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0880139 | Date: | 16.01.2002 | [2002/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.2001 | Classification | IPC: | G11B27/036, G11B20/10, H04N5/76 | [2002/03] | CPC: |
H04N9/8045 (EP,US);
G11B20/10527 (EP,KR,US);
G11B27/032 (EP,KR,US);
G11B27/034 (EP,KR,US);
G11B27/036 (EP,KR,US);
G11B27/105 (EP,KR,US);
G11B27/11 (EP,US);
G11B27/329 (EP,US);
G11B2020/10592 (EP,KR,US);
G11B2020/10916 (EP,KR,US);
G11B2220/20 (EP,US);
G11B2220/216 (EP,US);
G11B2220/2525 (EP,US);
G11B2220/65 (EP,US);
G11B2220/90 (EP,US);
H04N5/783 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [1998/48] | G11B27/02, G11B27/036, G11B20/10, H04N5/76 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/40] |
Précédent [1998/48] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Signalaufzeichnung und/oder -wiedergabe | [1998/48] | Anglais: | Signal recording and/or reproducing | [1998/48] | Français: | Enregistrement et/ou reproduction de signal | [1998/48] | Procédure dexamen | 27.06.2002 | Requête en examen déposée [2002/35] | 04.09.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.03.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.11.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 15.09.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/07] | 09.10.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/07] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10178958.4 / EP2267718 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.09.2002 | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 12.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 24.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 23.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 27.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 21.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 17 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2015 | 18   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH0745047 ; | [X]EP0286412 (SONY CORP [JP]) [X] 1,4,7 * page 3, line 62 - page 4, line 18; figure 2 *; | [X]EP0543446 (PHILIPS NV [NL]) [X] 1,4,7 * column 5, line 30 - column 12, line 14 *; | [A]EP0615244 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-7* column 14, line 19 - column 16, line 37 *; | [A]EP0684570 (IBM [US]) [A] 1-7 * column 5, line 25 - column 8, line 55 *; | [PX]EP0778572 (SONY CORP [JP]) [PX] 1-7 * column 20, line 51 - column 25, line 46 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19950630), vol. 1995, no. 05, & JP07045047 A 19950214 (SHARP CORP) [X] 1,4,7 * abstract * |