EP0884530 - Soupape d'alimentation pour un brûleur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.03.2000 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.03.2000 | Demande réputée retirée | publié le 17.05.2000 [2000/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kigass Electronics Ltd 36 Crossgate Road, Park Farm Industrial Estate Redditch Worcestershire B98 7SN / GB | [N/P] |
Précédent [1998/51] | Pour tous les Etats désignés Kigass Electronics Ltd 36 Crossgate Road, Park Farm Industrial Estate Redditch, Worcestershire B98 7SN / GB | Inventeur(s) | 01 /
Chuter, Barry Ian 36 Lodge Drive, Dibden Purlieu Southampton, SO4 5LX / GB | [1998/51] | Mandataire(s) | Pratt, Richard Wilson, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [1998/51] | Pratt, Richard Wilson, et al D. Young & Co, 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98304554.3 | 09.06.1998 | [1998/51] | Numéro de priorité, date | GB19970012451 | 13.06.1997 Format original publié: GB 9712451 | [1998/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0884530 | Date: | 16.12.1998 | Langue: | EN | [1998/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.09.1998 | Classification | IPC: | F23N1/00 | [1998/51] | CPC: |
F23N1/005 (EP);
F23N2235/14 (EP);
F23N2235/16 (EP);
F23N2235/18 (EP);
F23N2237/20 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [1999/34] |
Précédent [1998/51] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Zuführventil für einen Brenner | [1998/51] | Anglais: | A supply valve for a fuel burning appliance | [1998/51] | Français: | Soupape d'alimentation pour un brûleur | [1998/51] | Procédure dexamen | 17.06.1999 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2000/20] | 18.11.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2000/20] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 11.08.1999 | AT   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | BE   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | CH   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | CY   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | DE   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | DK   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | ES   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | FI   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | FR   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | GB   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | GR   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | IE   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | IT   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | LU   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | MC   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | NL   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | PT   M01   Pas encore payé | 11.08.1999 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 11.08.1999 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]JPS6325412 ; | [XA]NL8102571 (NEOM BV) [X] 1-6,16-18 * figure - * [A] 7,11; | [XA]JPS61159028 ; | [XA]JPS5835320 ; | [PX]EP0818655 (GAGGENAU HAUSGERAETE GMBH [DE]) [PX] 1-6,11,12,16-18 * abstract * | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880629), vol. 012, no. 229, Database accession no. (M - 714), & JP63025412 A 19880202 (SANYO ELECTRIC CO LTD;OTHERS: 01) [X] 1-6,8-10,12,16-18 * abstract * [A] 7 | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19861206), vol. 010, no. 365, Database accession no. (M - 542), & JP61159028 A 19860718 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1-6,8-10,12-18 * abstract * [A] 7 | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830520), vol. 007, no. 116, Database accession no. (M - 216), & JP58035320 A 19830302 (MATSUSHITA DENKI SANGYO KK) [X] 1-6,16-18 * abstract * [A] 7,11 |