EP0889616 - Dispositif de saisie de donnéés mesurées et méthode synchronisation avec l'ordinateur central [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.04.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.04.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.05.2004 [2004/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Medical Solutions USA, Inc. 186 Wood Avenue South Iselin, NJ 08830 / US | [2002/48] |
Précédent [1999/01] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS MEDICAL SYSTEMS, INC. 186 Wood Avenue South Iselin, New Jersey 08830 / US | Inventeur(s) | 01 /
Gigandet, Scott 291 Center Street Groveland, MA / US | 02 /
Sullivan, John F. 53 Blossom Lane Groton, MA / US | 03 /
Addiss, Robert 3 Rose Lane Westford, MA / US | [1999/01] | Mandataire(s) | Litchfield, Laura Marie, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Précédent [1999/01] | Litchfield, Laura Marie, et al Haseltine Lake & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98305125.1 | 29.06.1998 | [1999/01] | Numéro de priorité, date | US19970884857 | 30.06.1997 Format original publié: US 884857 | [1999/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0889616 | Date: | 07.01.1999 | Langue: | EN | [1999/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0889616 | Date: | 04.06.2003 | Langue: | EN | [2003/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.10.1998 | Classification | IPC: | H04L7/02, H03L7/099 | [1999/01] | CPC: |
H03L7/0993 (EP,US);
A61B5/0002 (EP,US);
A61B5/1455 (EP,US);
A61B5/282 (EP,US);
H04L7/0083 (EP,US);
H04L7/0331 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [1999/41] |
Précédent [1999/37] | AT, DK, FR, GB | ||
Précédent [1999/01] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Messwerterfassungsgerät und Methode zur Aufsynchronisation auf einen Zentralrechner | [1999/01] | Anglais: | Data acquisition device and method for synchronizing with a host | [1999/01] | Français: | Dispositif de saisie de donnéés mesurées et méthode synchronisation avec l'ordinateur central | [1999/01] | Procédure d'examen | 28.06.1999 | Requête en examen déposée [1999/34] | 08.07.1999 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 10.12.1999 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, DK | 20.06.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.12.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.08.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.12.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.10.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.01.2003 | Taxe de délivrance payée | 10.01.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.03.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 20.09.1999 | AT   M01   Pas encore payé | 20.09.1999 | DK   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4523322 (ABBIATE JEAN-CLAUDE [FR]) [X] 1,12 * column 2, line 54 - column 11, line 5 *; | [X]US5517521 (STRAWN DAVID F [US]) [X] 1,3,8,9,12,17,18 * column 4, line 18 - column 6, line 45 *; | [A]WO9718639 (VITALCOM INC [US], et al) [A] * the whole document *; | [A]WO9723047 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] * page 7, line 1 - page 13, line 5 * |