EP0893502 - GreA de Staphylococcus aureus [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 15.02.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2002 | Retrait de la demande | publié le 03.04.2002 [2002/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | Pour tous les Etats désignés SMITHKLINE BEECHAM PLC New Horizons Court Brentford Middlesex TW8 9EP / GB | [N/P] |
Précédent [1999/04] | Pour tous les Etats désignés SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | ||
Pour tous les Etats désignés SMITHKLINE BEECHAM PLC New Horizons Court Brentford, Middlesex TW8 9EP / GB | Inventeur(s) | 01 /
Gentry, Daniel Robert SmithKline Beecham Pharma., 709 Swedeland Road King of Prussia, Pennsylvani 19406 / US | 02 /
Greenwood, Rebecca Claire SmithKline Beecham PLC, Two New Horizons Court Brentford, Middlesex, TW8 9EP / GB | [1999/04] | Mandataire(s) | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [1999/04] | Mallalieu, Catherine Louise, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98305800.9 | 21.07.1998 | [1999/04] | Numéro de priorité, date | US19970053639P | 24.07.1997 Format original publié: US 53639 P | US19970917456 | 22.08.1997 Format original publié: US 917456 | [1999/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0893502 | Date: | 27.01.1999 | Langue: | EN | [1999/04] | Classification | IPC: | C12N15/31, C07K14/31, C07K16/12, A61K39/085, G01N33/50, G01N33/569 | [1999/04] | CPC: |
C07K14/31 (EP,US);
A61P31/04 (EP);
A61K39/00 (EP,US);
Y10S530/806 (EP,US);
Y10S530/825 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/04] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GreA aus Staphylococcus aureus | [1999/04] | Anglais: | GreA from Staphylococcus aureus | [1999/04] | Français: | GreA de Staphylococcus aureus | [1999/04] | Procédure d'examen | 05.02.2002 | Demande retirée par le demandeur [2002/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |