EP0921077 - Récipient muni d'une collerette amovible [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.02.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.02.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.03.2003 [2003/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Natura Cosméticos S.A. Rua Amador Bueno, 491 Sao Paulo Sao Paulo / BR | [N/P] |
Précédent [2002/03] | Pour tous les Etats désignés Natura Cosméticos S.A. Rua Amador Bueno, 491 Sao Paolo, Sao Paolo / BR | ||
Précédent [1999/23] | Pour tous les Etats désignés Industria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. Rodowia Regis Bittencourt S/N, KM 293 Itabeceria da Serra C.I.P. 06850/00, Sao Paulo / BR | Inventeur(s) | 01 /
Miozzo, Maria Filomena Padron Rua Da Paz, 1313-APTO.13 CEP 04713-000-Sao Paulo-SP / BR | [1999/48] |
Précédent [1999/23] | 01 /
Miozzo, Maria Filomena Padron Rua Gregorio Alegre,100,Apto.43B Sao Paulo, SP / BR | Mandataire(s) | Darby, David Thomas, et al Abel & Imray, 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | [N/P] |
Précédent [2002/19] | Darby, David Thomas, et al Abel & Imray, 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | ||
Précédent [1999/23] | Lowther, Deborah Jane, et al Abel & Imray, 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98309830.2 | 01.12.1998 | [1999/23] | Numéro de priorité, date | BR19979706231 | 04.12.1997 Format original publié: BR 9706231 | [1999/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0921077 | Date: | 09.06.1999 | Langue: | EN | [1999/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0921077 | Date: | 03.04.2002 | Langue: | EN | [2002/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.03.1999 | Classification | IPC: | B65D23/12, B65D23/10 | [1999/23] | CPC: |
B65D23/104 (EP);
B65D23/12 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, PT [2000/08] |
Précédent [1999/23] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Behälter-Vorrichtung mit abnehmbarem Kragen | [1999/23] | Anglais: | Container system including a detachable collar | [1999/23] | Français: | Récipient muni d'une collerette amovible | [1999/23] | Procédure d'examen | 26.10.1999 | Requête en examen déposée [1999/51] | 07.04.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.08.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.01.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.04.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.06.2001 | Taxe de délivrance payée | 29.06.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/13] | Requête en poursuite de la procédure de: | 16.11.2001 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 08.11.2001 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 04.12.2001 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]DE7836800U (HENKEL KGAA) [X] 1-4,7,8,10,13 * page 6, line 1 - page 6, line 13 * * figures 1,2 * [A] 5,6,9,11,12; | [X]US2250666 (GODEFROY) [X] 1-3,8,13 * page 1, column L, line 45 - page 1, column R, line 27 * * figures 1-7 *; | [A]GB2068886 (PLM AB) [A] 1,8 * page 2, column L, line 4 - page 2, column L, line 25 * * figures 1-4 * * page 2, column R, line 71 - page 3, column L, line 2 * | Examen | US4172533 |