EP0949722 - Connecteur électrique basse tension [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 04.10.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2002 | Rejet de la demande | publié le 20.11.2002 [2002/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOCIETE ANONYME DITE: CARRIER KHEOPS BAC Boulevard Pierre Lefaucheux 72000 Le Mans / FR | [N/P] |
Précédent [1999/41] | Pour tous les Etats désignés SOCIETE ANONYME DITE: CARRIER KHEOPS BAC Boulevard Pierre Lefaucheux 72000 Le Mans / FR | Inventeur(s) | 01 /
Perrin, Philippe 21, reu du Moulin 78610 Le Perray en Yvelines / FR | [1999/41] | Mandataire(s) | Jolly, Jean-Pierre, et al Cabinet Jolly 54, rue de Clichy 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1999/41] | Jolly, Jean-Pierre, et al Cabinet Jolly 54, rue de Clichy 75009 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 98400876.3 | 09.04.1998 | [1999/41] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0949722 | Date: | 13.10.1999 | Langue: | FR | [1999/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.09.1998 | Classification | IPC: | H01R15/12, H01R13/631 | [1999/41] | CPC: |
H01R13/631 (EP);
H01R24/28 (EP);
H01R24/76 (EP);
H01R2101/00 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, GB, IT, SE [2001/37] |
Précédent [2000/26] | BE, DE, ES, FR, GB, IT, SE | ||
Précédent [1999/41] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Elektrischer Niederspannungsverbinder | [1999/41] | Anglais: | Low voltage electrical connector | [1999/41] | Français: | Connecteur électrique basse tension | [1999/41] | Procédure dexamen | 03.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/24] | 14.04.2000 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 18.08.2000 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, CH, CY, DK, FI, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT | 11.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.06.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.01.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 30.07.2002 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [2002/47] | 09.08.2002 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2002/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 05.06.2000 | AT   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | CH   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | CY   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | DK   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | FI   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | GR   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | IE   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | LU   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | MC   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | NL   M01   Pas encore payé | 05.06.2000 | PT   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2002 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4815986 (DHOLOO) [A] 1,2,8 * column 5, line 21 - line 46; figures 2,3 *; | [A]US3491326 (PFISTER ET AL.) [A] 1,2,5 * column 4, line 58 - column 6, line 17; figure - *; | [A]EP0657969 (SUMITOMO WIRING SYSTEM LTD.) [A] 1,11 * column 5, line 53 - column 6, line 35; figures 8,9 *; | [A]EP0054123 (MULTI-CONTACT AG BASEL) [A] 1,2,8 * page 4, paragraph L - page 7, paragraph 1 *; | [A]US5266047 (BLACK ET AL.) [A] 1,4,6 * column 7, line 49 - column 8, line 3; figure 2 * |